DE JUAN BERTOMEU HELIA
Informe ejecutivo de DE JUAN BERTOMEU HELIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DE JUAN BERTOMEU HELIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AREA DE PACTOS SL | Apoderado Solidario | 18/01/2024 |
VINCULACIONES DE DE JUAN BERTOMEU HELIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE JUAN BERTOMEU HELIA
Empresa: AREA DE PACTOS SL
Apoderado Solidario
- De Juan Bertomeu Helia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48334 , F 222, S 8, H B 580443, I/A 3 (18/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-19-08
Empresa: AREA DE PACTOS SL
Administrador Unico
- De Juan Bertomeu Helia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48334 , F 221, S 8, H B 580443, I/A 2 (15/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-15-08
Empresa: AREA DE PACTOS SL
Administrador Unico
- De Juan Bertomeu Helia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48334 , F 221, S 8, H B 580443, I/A 1 (03/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-111-08
Información de DE JUAN BERTOMEU HELIA
Mostramos los datos de DE JUAN BERTOMEU HELIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE JUAN BERTOMEU HELIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos