DE JARA SANCHEZ MARIA DEL MAR
Informe ejecutivo de DE JARA SANCHEZ MARIA DEL MAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DE JARA SANCHEZ MARIA DEL MAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PLACAS DE PIEZAS Y COMPONENTES DE RECAMBIO SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/02/2019 |
VINCULACIONES DE DE JARA SANCHEZ MARIA DEL MAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE JARA SANCHEZ MARIA DEL MAR
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34629 , F 220, S 8, H M 622994, I/A 28 (05/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-29-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arbea Caballero Nuria
- Bermudez Giardin Angel Federico
- De Calzada Albendea Paloma
- De Haro Martin Fernando
- De Jara Sanchez Maria Del Mar
- Fernandez Gongora Arturo
- Garcia Del Prado Gabriel
- Jorge De La Riva Jose Ignacio
- Latorre Delgado Manuel Maria
- Narrillos Roux Maria Estefania
- Periañez Fernandez Manuel
- Pulido Sanchez Jose
- Vila Blanco Alfredo
- Villegas Ballesteros Alain
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34629 , F 211, S 8, H M 622994, I/A 19 (26/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-125-28
Apoderado Solidario
- De Jara Sanchez Maria Del Mar
- Garcia Alonso Juan Andres
- Lopez Rodriguez Maria Rocio
- Padilla Peña Javier
- Reyes Moreno Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34629 , F 209, S 8, H M 622994, I/A 15 (17/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-17-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arbea Caballero Nuria
- Bermudez Giardin Angel Federico
- De Calzada Albendea Paloma
- De Haro Martin Fernando
- De Jara Sanchez Maria Del Mar
- Fernandez Gongora Arturo
- Garcia Del Prado Gabriel
- Jorge De La Riva Jose Ignacio
- Latorre Delgado Manuel Maria
- Narrillos Roux Maria Estefania
- Periañez Fernandez Manuel
- Pulido Sanchez Jose
- Vila Blanco Alfredo
- Villegas Ballesteros Alain
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34629 , F 84, S 8, H M 622994, I/A 7 (26/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-85-28
Apoderado Solidario
- De Jara Sanchez Maria Del Mar
- Garcia Alonso Juan Andres
- Lopez Rodriguez Maria Rocio
- Padilla Peña Javier
- Reyes Moreno Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34629 , F 83, S 8, H M 622994, I/A 5 (26/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-85-28
Información de DE JARA SANCHEZ MARIA DEL MAR
Mostramos los datos de DE JARA SANCHEZ MARIA DEL MAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE JARA SANCHEZ MARIA DEL MAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos