DE ISIDRO SERRANO MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de DE ISIDRO SERRANO MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE DE ISIDRO SERRANO MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BIODENURE SL | Administrador Unico | 13/10/2022 | |
IRTOMI 7 SL | Administrador Solidario | 05/10/2022 | |
INSTITUTO DE GENETICA 23 SL | Administrador Unico | 15/10/2012 | |
VAYLEM 2011 SL | Administrador Unico | 23/12/2011 | |
NATURALDRINKS 1710 SL | Administrador Solidario | 05/08/2010 | |
TRIMARTINEZ 1710 SL | Apoderado | 31/03/2009 | |
IZAN Y LUCIA SL | Socio Unico | 30/03/2009 | |
IZAN Y LUCIA SL | Administrador Unico | 30/03/2009 |
VINCULACIONES DE DE ISIDRO SERRANO MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE ISIDRO SERRANO MIGUEL ANGEL
Empresa: BIODENURE SL
Administrador Unico
- De Isidro Serrano Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 748 , F 135, S 8, H CU 11103, I/A 3 (13/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-202-16
Empresa: IRTOMI 7 SL
Administrador Solidario
- De Isidro Serrano Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 745 , F 115, S 8, H CU 10810, I/A 5 (05/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-197-16
Empresa: INSTITUTO DE GENETICA 23 SL
Administrador Unico
- De Isidro Serrano Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30325 , F 67, S 8, H M 545842, I/A 1 (15/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-205-28
Empresa: DEPURDIET SL
Administrador Solidario
- De Isidro Serrano Miguel Angel
- Remartinez Martinez Adolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40533 , F 104, S 8, H B 366393, I/A 7 (12/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-08
Administrador Solidario
- De Isidro Serrano Miguel Angel
- Remartinez Martinez Adolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42937 , F 90, S 8, H B 419979, I/A 10 (13/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-18-08
Empresa: VAYLEM 2011 SL
Administrador Unico
- De Isidro Serrano Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29476 , F 60, S 8, H M 530498, I/A 1 (23/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-2-28
Administrador Solidario
- De Isidro Serrano Miguel Angel
- Remartinez Martinez Adolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12813 , F 184, S 8, H M 205742, I/A 9 (10/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-118-28
Empresa: NATURALDRINKS 1710 SL
Administrador Solidario
- De Isidro Serrano Miguel Angel
- Remartinez Martinez Adolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27952 , F 70, S 8, H M 503781, I/A 1 (05/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-156-28
Empresa: NEAS TOPOLOGY SYSTEM SEKAI SL
Administrador Solidario
- Armenta Mugica Yolanda
- De Isidro Serrano Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2283 , F 29, S 8, H SS 28133, I/A 2 (03/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-217-20
Empresa: DEPURDIET SL
Administrador Solidario
- De Isidro Serrano Miguel Angel
- Remartinez Martinez Adolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40533 , F 101, S 8, H B 366393, I/A 3 (08/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-115-08
VER MAS ACTOS
Información de DE ISIDRO SERRANO MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de DE ISIDRO SERRANO MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE ISIDRO SERRANO MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos