DE HARO CORDERO MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de DE HARO CORDERO MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE DE HARO CORDERO MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LUNES INESPERADO SL | Administrador Unico | 13/01/2020 | 09/03/2022 |
CARALMAR 2001 SL | Administrador Unico | 27/01/2022 | |
CARALMAR 2001 SL | Liquidador Solidario | 27/01/2022 | 27/01/2022 |
B2U BY SISTS SL | Administrador Unico | 02/02/2021 | 19/01/2022 |
ARWEN CAPITAL SICAV | Consejero | 31/10/2016 | 04/04/2017 |
VINCULACIONES DE DE HARO CORDERO MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE HARO CORDERO MARIA DEL CARMEN
Empresa: LUNES INESPERADO SL
Administrador Unico
- De Haro Cordero Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39846 , F 202, S 8, H M 707901, I/A 3 (09/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-52-28
Empresa: CARALMAR 2001 SL
Liquidador Solidario
- De Haro Cordero Maria Del Carmen
- Salcedo Sanchez De La Blanca Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16475 , F 212, S 8, H M 280398, I/A 12 (27/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-23-28
Empresa: CARALMAR 2001 SL
Administrador Unico
- De Haro Cordero Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16475 , F 212, S 8, H M 280398, I/A 12 (27/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-23-28
Empresa: B2U BY SISTS SL
Administrador Unico
- De Haro Cordero Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41333 , F 37, S 8, H M 732620, I/A 3 (19/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-17-28
Empresa: B2U BY SISTS SL
Administrador Unico
- De Haro Cordero Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41333 , F 35, S 8, H M 732620, I/A 1 (02/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-26-28
Empresa: LUNES INESPERADO SL
Administrador Unico
- De Haro Cordero Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39846 , F 202, S 8, H M 707901, I/A 2 (13/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-12-28
Empresa: ALTOMORO INVERSIONES SICAV
Consejero
- De Haro Cordero Antonio Jose
- De Haro Cordero Maria Del Carmen
- Salcedo Sanchez De La Blanca Juan Luis
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32495 , F 107, S 8, H M 285835, I/A 24 (04/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-72-28
Empresa: ALTOMORO INVERSIONES SICAV
Consejero
- De Haro Cordero Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32495 , F 106, S 8, H M 285835, I/A 22 (31/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-215-28
Información de DE HARO CORDERO MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de DE HARO CORDERO MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE HARO CORDERO MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos