DE HARO CORDERO ANTONIO
Informe ejecutivo de DE HARO CORDERO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DE HARO CORDERO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AURORA MARINA SL | Consejero | 13/08/2012 | 08/07/2022 |
AURORA MARINA SL | Presidente | 13/08/2012 | 08/07/2022 |
ROTOCOBRHI SA | Director General | 19/08/2011 |
VINCULACIONES DE DE HARO CORDERO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE HARO CORDERO ANTONIO
Empresa: AURORA MARINA SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
- De Haro Cordero Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20861 , F 49, S 8, H M 369738, I/A 12 (08/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-135-28
Empresa: AURORA MARINA SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
- De Haro Cordero Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20861 , F 47, S 8, H M 369738, I/A 11 (15/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-58-28
Empresa: AURORA MARINA SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- De Haro Cordero Alfonso Enrique
- De Haro Cordero Antonio
- De Haro Cordero Joaquin Maria
- De Haro Cordero Maria Jesus
Presidente
- De Haro Cordero Antonio
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20861 , F 47, S 8, H M 369738, I/A 10 (13/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-171-28
Empresa: ROTOCOBRHI SA
Director General
- De Haro Cordero Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3996 , F 215, S 8, H M 66834, I/A 64 (19/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-167-28
Información de DE HARO CORDERO ANTONIO
Mostramos los datos de DE HARO CORDERO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE HARO CORDERO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos