DE HAAS SASKIA
Informe ejecutivo de DE HAAS SASKIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DE HAAS SASKIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACCESS COOLIFE SL | Administrador Unico | 27/06/2012 | 15/01/2014 |
ACCESS COOLIFE SL | Socio único | 15/01/2014 | |
ACCESS COOLIFE SL | Socio Unico | 03/04/2013 | 15/01/2014 |
VINCULACIONES DE DE HAAS SASKIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE HAAS SASKIA
Empresa: ACCESS COOLIFE SL
Administrador Unico
- De Haas Saskia
Socio único
- De Haas Saskia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5026, L 3933, F 217, S 8, H MA114210, I/A 4 (15/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-15-29
Empresa: ACCESS COOLIFE SL
Nuevo Socio Único
- De Haas Saskia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5026, L 3933, F 217, S 8, H MA114210, I/A 3 (03/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-68-29
Empresa: ACCESS COOLIFE SL
Administrador Unico
- De Haas Saskia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5026, L 3933, F 216, S 8, H MA114210, I/A 1 (27/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-130-29
Información de DE HAAS SASKIA
Mostramos los datos de DE HAAS SASKIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE HAAS SASKIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos