DE HAAN DIRK FRANK
Informe ejecutivo de DE HAAN DIRK FRANK
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
VINCULACIONES DE DE HAAN DIRK FRANK
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE HAAN DIRK FRANK
Empresa: PURENER SA
Apoderado
- De Haan Dirk Frank
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 835 , F 108, S 8, H CU 3983, I/A 17 (13/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-58-16
Empresa: BERMARMOL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Alvarez De Toledo Antonio Ramon Borja
- Alvarez De Toledo Antonio Ramon Borja
- Alvarez De Toledo Antonio Ramon Borja
- Alvarez De Toledo Antonio Ramon Borja
- Couto Vivas Jorge Javier
- Couto Vivas Jorge Javier
- Couto Vivas Jorge Javier
- Couto Vivas Jorge Javier
- Garcia Ruiz Juan Pedro
- Jimenez Sirvent Francisco
- Juan Polo Jose
- Juan Polo Jose
- Juan Polo Jose
- Juan Polo Jose
- Juan Polo Jose
- Leon Darder Fernando
- Marques Guisado Gloria
- Martinez Manero Victor Juan
- Martinez Manero Victor Juan
- Martinez Manero Victor Juan
- Martinez Manero Victor Juan
- Martinez Manero Victor Juan
- Perez Sala Juan Antonio
Apoderado Solidario
- Bernad Vicente Cristina
- De Haan Dirk Frank
- Juan Polo Jose
- Marques Guisado Gloria
- Martinez Manero Victor Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3662 , F 42, S 8, H A 49914, I/A 102 (06/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-72-03
Apoderado
- De Haan Dirk Frank
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3644 , F 103, S 8, H A 99480, I/A 94 (18/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-246-03
Empresa: LEVANTINA DE RECURSOS MINEROS SA
Apoderado Mancomunado
- Borja Alvarez De Toledo Antonio Ramon
- Borja Alvarez De Toledo Antonio Ramon
- Borja Alvarez De Toledo Antonio Ramon
- Garcia Ruiz Juan Pedro
- Jimenez Sirvent Francisco
- Juan Polo Jose
- Juan Polo Jose
- Lampkin Hall Pedro Juan
- Lampkin Hall Pedro Juan
- Marques Guisado Gloria
- Marques Guisado Gloria
- Martinez Manero Victor Juan
- Martinez Manero Victor Juan
- Pina Navarro Matilde Antonia
- Pina Navarro Matilde Antonia
- Rodriguez Rodriguez Emiliano
- Rodriguez Rodriguez Emiliano
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3499 , F 122, S 8, H A 4391, I/A 83 (04/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-111-03
Información de DE HAAN DIRK FRANK
Mostramos los datos de DE HAAN DIRK FRANK que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE HAAN DIRK FRANK, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos