DE GUINEA LLOP IGNACIO MARIA
Informe ejecutivo de DE GUINEA LLOP IGNACIO MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DE GUINEA LLOP IGNACIO MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BURDARIA DE INVERSIONES SL | Administrador Solidario | 15/07/2015 |
VINCULACIONES DE DE GUINEA LLOP IGNACIO MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE GUINEA LLOP IGNACIO MARIA
Empresa: MUNAVITRES SL
Administrador Solidario
- Chavarri Rodriguez Gonzalo Maria
- De Guinea Llop Ignacio Maria
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5230 , F 181, S 8, H BI 59067, I/A 2 (13/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-12-48
Empresa: ALBIZ DE GESTION INMOBILIARIA SL
Apoderado
- De Guinea Llop Ignacio Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3362 , F 115, S 8, H BI 16230, I/A 5 (17/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-211-48
Empresa: BURDARIA DE INVERSIONES SL
Administrador Solidario
- Chavarri Rodriguez Eguren Gonzalo Maria
- De Guinea Llop Ignacio Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4939 , F 221, S 8, H BI 52157, I/A 3 (15/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-139-48
Empresa: MUNAVITRES SL
Administrador Solidario
- Chavarri Rodriguez Gonzalo Maria
- De Guinea Llop Ignacio Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5230 , F 178, S 8, H BI 59067, I/A 1 (15/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-190-48
Información de DE GUINEA LLOP IGNACIO MARIA
Mostramos los datos de DE GUINEA LLOP IGNACIO MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE GUINEA LLOP IGNACIO MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos