DE GUINDOS LIRAS MARIA DEL BELEN
Informe ejecutivo de DE GUINDOS LIRAS MARIA DEL BELEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DE GUINDOS LIRAS MARIA DEL BELEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAIXABANK SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/01/2016 | 03/07/2017 |
RONDA DE SEGOVIA 34 SL | Secretario | 27/10/2009 | |
RONDA DE SEGOVIA 34 SL | Consejero | 27/10/2009 |
VINCULACIONES DE DE GUINDOS LIRAS MARIA DEL BELEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE GUINDOS LIRAS MARIA DEL BELEN
Empresa: CAIXABANK SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ascanio Machado Leopoldo
- Aznar Arteche Ines
- Broncano Duque Javier
- Busca Santamaria Silvia
- Carrillo Luengo Francisco Javier
- Cruzado Martinez Maria Angeles
- De Guindos Liras Maria Del Belen
- De La Morena Ramos Virginia
- De Linares Garcia Miguel Angel
- Dueñas Alvarez Victor
- Duque Echevarria Pablo
- Gil Exposito Victor Manuel
- Gonzalez Roig Alexis
- Jofre Bañeres Marta
- Jori Del Amo Pere
- Perez Del Moral Sandra
- Portillo Mangas Jordi
- Rossello Comas Victoria
- Ruiz Soria Jose Ignacio
- Sanchez Delgado Beatriz
- Urbiola Montalvo Iñaki
- Vizcaino Arroyo Maria
Apoderado Solidario
Apoderado
- Alcaide Izquierdo Beatriz
- Alonso Comesaña Arturo
- Alonso Plaza Julia
- Avila Pastor Jesus Manuel
- Baste Palaudarias Carlos
- Blanco Alba Maria Sandra
- Bou Cobo Ana
- De La Cruz Calvo Jose Luis
- Delamo Jacinto Del Castillo Carlos Antonio
- Fernandez Navarro Antonio Luis
- Fernandez Rodriguez Jose Antonio
- Fuste Barcelo Antonio
- Gil Piqueras Beatriz
- Gonzalez Barrios Vanesa
- Gracia Farnos Jordi
- Grau Perez Roger
- Hidalgo Alonso Maria Auxiliadora
- Juarez Estevan Carlos
- Lloveras Polo Manuel
- Marin Rodriguez Maria Dolores
- Martin Acevedo Luz Marina
- Martin Diez Miguel Angel
- Martin Rubinat Manuel
- Martinez Bonilla Montserrat
- Martinez Vers Gloria
- Melon Gonzalez Antonio
- Moya Paez Jorge
- Perez Lopez Noelia
- Perez Rueda Luis Manuel
- Requena Vittori Albert
- Riu Moya Belen
- Sabater Ubeda Santiago
- Subirana Reguant Maria Teresa
- Tormos Bosch Cristina
- Touza Segarra Belen Fatima
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45823 , F 138, S 8, H B 41232, I/A 1062 (03/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-129-08
Empresa: CAIXABANK SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44818 , F 183, S 8, H B 41232, I/A 848 (22/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-19-08
Empresa: RONDA DE SEGOVIA 34 SL
Consejero
- De Guindos Liras Maria Del Belen
- Fernandez Palacios Liras Sagrario
- Liras De Las Heras Yolanda
- Liras Rincon Jose Luis
Presidente
Secretario
- De Guindos Liras Maria Del Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19798 , F 50, S 8, H M 348632, I/A 3 (27/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-213-28
Información de DE GUINDOS LIRAS MARIA DEL BELEN
Mostramos los datos de DE GUINDOS LIRAS MARIA DEL BELEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE GUINDOS LIRAS MARIA DEL BELEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos