DE GOYENECHE SILVELA JOSE MANUEL
Informe ejecutivo de DE GOYENECHE SILVELA JOSE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DE GOYENECHE SILVELA JOSE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DEHESA NUEVA DEL REY SA | Consejero | 27/10/2009 | 20/12/2022 |
VINCULACIONES DE DE GOYENECHE SILVELA JOSE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE GOYENECHE SILVELA JOSE MANUEL
Empresa: DEHESA NUEVA DEL REY SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- De Goyeneche Silvela Jose Manuel
- De Goyeneche Y Moreno Jose Manuel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31991 , F 118, S 8, H M 47966, I/A 36 (20/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-245-28
Empresa: DEHESA NUEVA DEL REY SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31991 , F 116, S 8, H M 47966, I/A 34 (20/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-28
Empresa: DEHESA NUEVA DEL REY SA
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2716 , F 141, S 8, H M 47966, I/A 27 (21/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-143-28
Empresa: DEHESA NUEVA DEL REY SA
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2716 , F 138, S 8, H M 47966, I/A 20 (27/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-213-28
Información de DE GOYENECHE SILVELA JOSE MANUEL
Mostramos los datos de DE GOYENECHE SILVELA JOSE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE GOYENECHE SILVELA JOSE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos