DE GONZALO SANTOS CRISTINA
Informe ejecutivo de DE GONZALO SANTOS CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DE GONZALO SANTOS CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VITRO SERVICE IBERIQUE SL | Apoderado | 26/06/2024 | |
VALENCIANA DE SUMINISTROS Y CONTRATAS INDUSTRIALES SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/01/2020 | |
VALENCIANA DE SUMINISTROS Y CONTRATAS INDUSTRIALES SL | Apoderado Mancomunado | 16/06/2016 |
VINCULACIONES DE DE GONZALO SANTOS CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE GONZALO SANTOS CRISTINA
Empresa: VITRO SERVICE IBERIQUE SL
Apoderado
- De Gonzalo Santos Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 83090, I/A 2 (26/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-128-48
Apoderado Mancomunado Solidario
- De Gonzalo Santos Cristina
- De Gonzalo Santos German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6214, L 3520, F 193, S 8, H V 8219, I/A 27 (16/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-15-46
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- De Gonzalo Santos Cristina
- De Gonzalo Santos German
- Martin Martinez Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6214, L 3520, F 191, S 8, H V 8219, I/A 23 (16/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-121-46
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- De Gonzalo Santos Cristina
- De Gonzalo Santos German
- Martin Martinez Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6214, L 3520, F 191, S 8, H V 8219, I/A 23 (16/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-121-46
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- De Gonzalo Santos Cristina
- De Gonzalo Santos German
- Martin Martinez Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6214, L 3520, F 188, S 8, H V 8219, I/A 21 (21/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-164-46
Apoderado Mancomunado Solidario
- De Gonzalo Santos Cristina
- De Gonzalo Santos German
- Lleti Torres Salvador
- Martin Martinez Jorge
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6214, L 3520, F 188, S 8, H V 8219, I/A 21 (21/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-164-46
Consejero
- De Gonzalo Santos Cristina
- Etxeandia Galdos Ager
- Garcia Marquez Francisco-javier
- Lleti Torres Salvador
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6214, L 3520, F 188, S 8, H V 8219, I/A 19 (21/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-164-46
Apoderado Mancomunado Solidario
- De Gonzalo Santos Cristina
- De Gonzalo Santos German
- Lleti Torres Salvador
- Martin Martinez Jorge
Apoderado Mancomunado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3272, L 585, F 178, S 8, H V 8219, I/A 17 (16/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-161-46
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- De Gonzalo Santos Cristina
- De Gonzalo Santos German
- Marcos Renes Jose
- Martin Martinez Jorge
- Morabito Jean Luc
- Urrutia Navarro Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3272, L 585, F 178, S 8, H V 8219, I/A 17 (16/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-161-46
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- De Gonzalo Santos Cristina
- De Gonzalo Santos German
- Marcos Renes Jose
- Martin Martinez Jorge
- Morabito Jean Luc
- Urrutia Navarro Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3272, L 585, F 175, S 8, H V 8219, I/A 14 (13/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-78-46
VER MAS ACTOS
Información de DE GONZALO SANTOS CRISTINA
Mostramos los datos de DE GONZALO SANTOS CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE GONZALO SANTOS CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos