DE GALDO SORROSAL MARIA DOLORES
Informe ejecutivo de DE GALDO SORROSAL MARIA DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE DE GALDO SORROSAL MARIA DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HORAE PHARMA SL | Administrador Unico | 21/12/2021 | |
DE-GALDO GNECCO SL | Administrador Unico | 20/12/2021 |
VINCULACIONES DE DE GALDO SORROSAL MARIA DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE GALDO SORROSAL MARIA DOLORES
Empresa: NEXT GENERATION HYALURONICS 2021 SL
Apoderado Solidario
- De Galdo Sorrosal Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39861 , F 127, S 8, H M 708100, I/A 8 (24/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-20-28
Empresa: HORAE PHARMA SL
Administrador Unico
- De Galdo Sorrosal Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42737 , F 200, S 8, H M 755757, I/A 1 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-247-28
Empresa: DE-GALDO GNECCO SL
Administrador Unico
- De Galdo Sorrosal Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42804 , F 160, S 8, H M 756867, I/A 1 (20/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-246-28
Empresa: NORDETIA CLINICS IBERIA SL
Apoderado Solidario
- De Galdo Sorrosal Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41504 , F 97, S 8, H M 735440, I/A 6 (29/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-233-28
Empresa: NORDETIA CLINICS SL
Apoderado
- De Galdo Sorrosal Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40853 , F 78, S 8, H M 724744, I/A 7 (26/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-232-28
Empresa: NORDETIA CLINICS MADRID VAGUADA SL
Apoderado Solidario
- De Galdo Sorrosal Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42349 , F 37, S 8, H M 138726, I/A 18 (24/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-230-28
Empresa: NORDETIA CLINICS MOSTOLES SL
Apoderado Solidario
- De Galdo Sorrosal Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39466 , F 148, S 8, H M 132501, I/A 15 (22/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-228-28
Empresa: NORDETIA CLINICS IBERIA SL
Apoderado Solidario
- De Galdo Sorrosal Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41504 , F 93, S 8, H M 735440, I/A 2 (18/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-38-28
Empresa: NORDETIA CLINICS SL
Apoderado
- De Galdo Sorrosal Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40853 , F 73, S 8, H M 724744, I/A 2 (27/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-234-28
Empresa: BCS IBERIA 2019 SL
Apoderado Solidario
- De Galdo Sorrosal Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39861 , F 123, S 8, H M 708100, I/A 3 (12/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-34-28
VER MAS ACTOS
Información de DE GALDO SORROSAL MARIA DOLORES
Mostramos los datos de DE GALDO SORROSAL MARIA DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE GALDO SORROSAL MARIA DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos