DE FRUTOS GARCIA MARIA DOLORES
Informe ejecutivo de DE FRUTOS GARCIA MARIA DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DE FRUTOS GARCIA MARIA DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DE FRUTOS SA | Secretario | 24/11/2017 | |
DE FRUTOS SA | Consejero | 24/11/2017 | |
JUELO SL | Administrador Unico | 02/02/2015 | |
DE FRUTOS SA | Apoderado | 22/01/2013 |
VINCULACIONES DE DE FRUTOS GARCIA MARIA DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE FRUTOS GARCIA MARIA DOLORES
Empresa: DE FRUTOS SA
Consejero
- De Frutos Garcia Julian
- De Frutos Garcia Maria Dolores
- Gimenez Muñoz Gema
Presidente
Secretario
- De Frutos Garcia Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1522 , F 14, S 8, H M 28103, I/A 9 (03/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-194-28
Empresa: DE FRUTOS SA
Consejero
- De Frutos Garcia Julian
- De Frutos Garcia Maria Dolores
- Gimenez Muñoz Gema
Presidente
Secretario
- De Frutos Garcia Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1522 , F 13, S 8, H M 28103, I/A 8 (24/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-229-28
Empresa: DE FRUTOS SA
Consejero
- De Frutos Garcia Julian
- De Frutos Garcia Maria Dolores
- Gimenez Muñoz Gema
Presidente
Secretario
- De Frutos Garcia Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1522 , F 13, S 8, H M 28103, I/A 8 (24/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-229-28
Empresa: JUELO SL
Administrador Unico
- De Frutos Garcia Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33114 , F 33, S 8, H M 595931, I/A 1 (02/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-29-28
Empresa: DE FRUTOS SA
Consejero
- De Frutos Garcia Julian
- De Frutos Garcia Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1522 , F 12, S 8, H M 28103, I/A 7 (22/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-24-28
Empresa: DE FRUTOS SA
Apoderado
- De Frutos Garcia Julian
- De Frutos Garcia Maria Dolores
- Gimenez Muñoz Gema
Consejero
Presidente
Secretario
- De Frutos Garcia Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1522 , F 12, S 8, H M 28103, I/A 7 (22/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-24-28
Información de DE FRUTOS GARCIA MARIA DOLORES
Mostramos los datos de DE FRUTOS GARCIA MARIA DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE FRUTOS GARCIA MARIA DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos