DE FRUTOS DEL VALLE ALFREDO
Informe ejecutivo de DE FRUTOS DEL VALLE ALFREDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DE FRUTOS DEL VALLE ALFREDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EDIFICIOS VIVOS NATURALES Y TECNICAMENTE SOSTENIBLES SL | Apoderado | 31/01/2022 | |
EDIVINTE MADRID SL | Apoderado | 16/03/2020 | |
VALORIZACION Y SOLUCIONES PARA RESIDUOS Y ENERGIAS SL | Administrador Mancomunado | 06/06/2018 |
VINCULACIONES DE DE FRUTOS DEL VALLE ALFREDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE FRUTOS DEL VALLE ALFREDO
Apoderado
- De Frutos Del Valle Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42885 , F 140, S 8, H M 758192, I/A 2 (31/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-25-28
Empresa: EDIVINTE MADRID SL
Apoderado
- De Frutos Del Valle Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39224 , F 174, S 8, H M 696780, I/A 3 (16/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-57-28
Empresa: EDIVINTE MADRID SL
Administrador Unico
- De Frutos Del Valle Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39224 , F 174, S 8, H M 696780, I/A 2 (21/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-229-28
Empresa: EDIVINTE MADRID SL
Administrador Unico
- De Frutos Del Valle Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39224 , F 171, S 8, H M 696780, I/A 1 (24/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-145-28
Administrador Mancomunado
- Avellan Muñoz Damian
- De Frutos Del Valle Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37770 , F 98, S 8, H M 672863, I/A 1 (06/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-112-28
Información de DE FRUTOS DEL VALLE ALFREDO
Mostramos los datos de DE FRUTOS DEL VALLE ALFREDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE FRUTOS DEL VALLE ALFREDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos