DE FRUTOS ALVAREZ ALEJANDRO
Informe ejecutivo de DE FRUTOS ALVAREZ ALEJANDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DE FRUTOS ALVAREZ ALEJANDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONOR PERSIANAS SA | Administrador Solidario | 16/01/2015 | 19/12/2022 |
CONOR PERSIANAS SA | Presidente | 14/10/2010 | 16/01/2015 |
CONOR PERSIANAS SA | Consejero Delegado | 14/10/2010 | 16/01/2015 |
CONOR PERSIANAS SA | Consejero | 14/10/2010 | 16/01/2015 |
VINCULACIONES DE DE FRUTOS ALVAREZ ALEJANDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE FRUTOS ALVAREZ ALEJANDRO
Empresa: CONOR PERSIANAS SA
Administrador Solidario
- De Frutos Alvarez Alejandro
- Muñoz Perez Ildefonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1794 , F 76, S 8, H AS 12175, I/A 12 (19/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-245-33
Empresa: CONOR PERSIANAS SA
Administrador Solidario
- De Frutos Alvarez Alejandro
- Muñoz Perez Ildefonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1794 , F 75, S 8, H AS 12175, I/A 10 (13/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-95-33
Empresa: CONOR PERSIANAS SA
Administrador Solidario
- De Frutos Alvarez Alejandro
- Muñoz Perez Ildefonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1794 , F 75, S 8, H AS 12175, I/A 9 (16/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-15-33
Empresa: CONOR PERSIANAS SA
Consejero Delegado
- De Frutos Alvarez Alejandro
Consejero
- De Frutos Alvarez Alejandro
- De Frutos Alvarez Victor Luis
- Muñoz Perez Ildefonso
Presidente
- De Frutos Alvarez Alejandro
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1794 , F 75, S 8, H AS 12175, I/A 9 (16/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-15-33
Empresa: CONOR PERSIANAS SA
Consejero Delegado
- De Frutos Alvarez Alejandro
Consejero
- De Frutos Alvarez Alejandro
- De Frutos Alvarez Victor Luis
- Muñoz Perez Ildefonso
Presidente
- De Frutos Alvarez Alejandro
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1794 , F 74, S 8, H AS 12175, I/A 8 (14/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-205-33
Información de DE FRUTOS ALVAREZ ALEJANDRO
Mostramos los datos de DE FRUTOS ALVAREZ ALEJANDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE FRUTOS ALVAREZ ALEJANDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos