DE FRANCISCO ESCOBAR JOSE LUIS
Informe ejecutivo de DE FRANCISCO ESCOBAR JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE DE FRANCISCO ESCOBAR JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE FRANCISCO ESCOBAR JOSE LUIS
Empresa: DERCOSA SL
Presidente
Secretario
- De Francisco Escobar Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21159 , F 50, S 8, H M 48043, I/A 20 (26/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-190-28
Empresa: SIBEGAS SL
Apoderado Mancomunado
- Da Silva Goncalves Bruno Jorge
- De Francisco Escobar Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30681 , F 172, S 8, H M 59831, I/A 26 (18/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-144-28
Empresa: SIBEGAS SL
Apoderado Mancomunado
- Da Silva Goncalves Bruno Jorge
- De Francisco Escobar Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30681 , F 171, S 8, H M 59831, I/A 25 (22/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-122-28
Empresa: SIBEGAS SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- De Francisco Escobar Jose Luis
- De Francisco Garcia Eva
- De Francisco Garcia Eva
- De Francisco Garcia Miriam
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30681 , F 171, S 8, H M 59831, I/A 25 (22/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-122-28
Empresa: SIBEGAS SL
Administrador Solidario
- De Francisco Escobar Jose Luis
- Gomez Briceño Maria Del Sagrario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30681 , F 170, S 8, H M 59831, I/A 24 (22/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-122-28
Empresa: SIBEGAS SL
Administrador Solidario
- De Francisco Escobar Jose Luis
- Gomez Briceño Maria Del Sagrario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3548 , F 169, S 8, H M 59831, I/A 21 (20/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-41-28
Empresa: SIBEGAS SL
Consejero Delegado
- De Francisco Escobar Jose Luis
Consejero
- De Francisco Escobar Jose Luis
- De Francisco Garcia Eva
- Gomez Briceño Maria Del Sagrario
Presidente
- De Francisco Escobar Jose Luis
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3548 , F 169, S 8, H M 59831, I/A 21 (20/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-41-28
Información de DE FRANCISCO ESCOBAR JOSE LUIS
Mostramos los datos de DE FRANCISCO ESCOBAR JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE FRANCISCO ESCOBAR JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos