DE FORTUNY GAMACHE ALEJANDRO
Informe ejecutivo de DE FORTUNY GAMACHE ALEJANDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 23
Empresas activas: 21
Cargos inactivos: 22
Empresas inactivas: 21
CARGOS DE DE FORTUNY GAMACHE ALEJANDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIRTUE YACHTS SALES SPAIN SL | Apoderado Solidario | 10/07/2024 | |
HARRINGTON INVESTMENTS SL | Apoderado Solidario | 30/08/2022 | |
CAVENDISH INVESTMENTS SL | Apoderado Solidario | 30/08/2022 | |
CORTIJO ENTREDOSRIOS SL | Liquidador | 25/02/2022 | |
42NYLAWYERS CLIENTS ACCOUNT SL | Administrador Unico | 02/02/2022 | |
LA VALLEE VERTE COSTA DEL SOL SL | Apoderado Solidario | 14/09/2020 | |
LYCEE SAINT LOUIS & GREEN VALLEY SL | Apoderado Solidario | 09/09/2020 | |
TRAGONTINA SL | Apoderado Solidario | 29/11/2018 | |
INVERSIONES COLIBRI SL | Apoderado Solidario | 29/11/2018 | |
TRITON INVERSIONES SL | Apoderado Solidario | 29/11/2018 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE DE FORTUNY GAMACHE ALEJANDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE FORTUNY GAMACHE ALEJANDRO
Empresa: BUBBLEMINT PROPERTIES SL
Administrador Solidario
- De Fortuny Gamache Alejandro
- Galvan Kellner Pierre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA156485, I/A 3 (25/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-149-29
Empresa: VIRTUE YACHTS SALES SPAIN SL
Apoderado Solidario
- De Fortuny Gamache Alejandro
- Romero Redondo Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H MA182008, I/A 2 (10/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-137-29
Empresa: ZETA PROPERTIES SL
Liquidador
- De Fortuny Gamache Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3420, L 2332, F 33, S 8, H MA 66507, I/A 3 (11/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-29
Empresa: HARRINGTON INVESTMENTS SL
Apoderado Solidario
- De Fortuny Gamache Alejandro
- Romero Redondo Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3094, L 2007, F 37, S 8, H MA 57376, I/A 6 (30/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-171-29
Empresa: CAVENDISH INVESTMENTS SL
Apoderado Solidario
- De Fortuny Gamache Alejandro
- Romero Redondo Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3082, L 1995, F 166, S 8, H MA 57065, I/A 6 (30/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-171-29
Empresa: CORTIJO ENTREDOSRIOS SL
Liquidador
- De Fortuny Gamache Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1981, L 894, F 10, S 8, H MA 28289, I/A 8 (25/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-47-29
Empresa: 42NYLAWYERS CLIENTS ACCOUNT SL
Administrador Unico
- De Fortuny Gamache Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6121, L 5028, F 149, S 8, H MA165192, I/A 1 (02/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-28-29
Empresa: 161 CERCA DE LOS MONTEROS 803 SL
Liquidador
- De Fortuny Gamache Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2949, L 1862, F 116, S 8, H MA 53395, I/A 6 (24/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-237-29
Empresa: BUBBLEMINT PROPERTIES SL
Administrador Solidario
- De Fortuny Gamache Alejandro
- Galvan Kellner Pierre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5955, L 4862, F 78, S 8, H MA156485, I/A 2 (14/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-184-29
Empresa: LA VALLEE VERTE COSTA DEL SOL SL
Apoderado Solidario
- De Fortuny Gamache Alejandro
- Fernandez Gonzalez Maria Del Mar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5955, L 4862, F 75, S 8, H MA156484, I/A 3 (14/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-184-29
VER MAS ACTOS
Información de DE FORTUNY GAMACHE ALEJANDRO
Mostramos los datos de DE FORTUNY GAMACHE ALEJANDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE FORTUNY GAMACHE ALEJANDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos