DE FIGUEROA VELASCO ELENA
Informe ejecutivo de DE FIGUEROA VELASCO ELENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DE FIGUEROA VELASCO ELENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESPIRAL XXI SL | Administrador Unico | 17/12/2013 | |
RIVAS Y FIGUEROA SLP | Socio Unico | 03/01/2013 | |
RIVAS Y FIGUEROA SLP | Administrador Unico | 09/01/2009 |
VINCULACIONES DE DE FIGUEROA VELASCO ELENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE FIGUEROA VELASCO ELENA
Empresa: ESPIRAL XXI SL
Administrador Unico
- De Figueroa Velasco Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9790 , F 75, S 8, H M 157255, I/A 6 (17/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-245-28
Empresa: RIVAS Y FIGUEROA SLP
Socio Único
- De Figueroa Velasco Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10582 , F 9, S 8, H M 167810, I/A 6 (03/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-9-28
Empresa: RIVAS Y FIGUEROA SLP
Administrador Unico
- De Figueroa Velasco Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10582 , F 7, S 8, H M 167810, I/A 5 (09/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-12-28
Información de DE FIGUEROA VELASCO ELENA
Mostramos los datos de DE FIGUEROA VELASCO ELENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE FIGUEROA VELASCO ELENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos