DE FABREGUES BOIXAR NEBOT ANNA
Informe ejecutivo de DE FABREGUES BOIXAR NEBOT ANNA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DE FABREGUES BOIXAR NEBOT ANNA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ART FOR ART FIREPLACES SL | Apoderado Solidario | 26/08/2024 |
VINCULACIONES DE DE FABREGUES BOIXAR NEBOT ANNA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE FABREGUES BOIXAR NEBOT ANNA
Empresa: ART FOR ART FIREPLACES SL
Apoderado Solidario
- De Fabregues Boixar Nebot Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 549642, I/A 3 (26/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-168-08
Empresa: ANORTEC SL
Apoderado
- De Fabregues Boixar Nebot Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34262 , F 83, S 8, H M 616384, I/A 8 (17/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-37-28
Empresa: ANORTEC SL
Apoderado
- De Fabregues Boixar Nebot Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34262 , F 82, S 8, H M 616384, I/A 7 (30/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-25-28
Empresa: MIRA T'HO EN POSITIU SL
Liquidador
- De Fabregues Boixar Nebot Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39548 , F 50, S 8, H B 349946, I/A 3 (18/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-142-08
Empresa: MIRA T'HO EN POSITIU SL
Administrador Unico
- De Fabregues Boixar Nebot Anna
Liquidador
- De Fabregues Boixar Nebot Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39548 , F 50, S 8, H B 349946, I/A 3 (18/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-142-08
Información de DE FABREGUES BOIXAR NEBOT ANNA
Mostramos los datos de DE FABREGUES BOIXAR NEBOT ANNA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE FABREGUES BOIXAR NEBOT ANNA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos