DE DIOS BELTRAN JESUS
Informe ejecutivo de DE DIOS BELTRAN JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DE DIOS BELTRAN JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASTURIANA DE CARRETILLAS SA | Consejero | 22/02/2023 | |
ASTURIANA DE CARRETILLAS SA | Secretario | 22/02/2023 | |
ASTURIANA DE CARRETILLAS SA | Consejero Delegado Mancomunado | 22/02/2023 |
VINCULACIONES DE DE DIOS BELTRAN JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE DIOS BELTRAN JESUS
Empresa: ASTURIANA DE CARRETILLAS SAL
Consejero Delegado Mancomunado
- De Dios Beltran Jesus
- Garcia Lopez Manuel
- Rodriguez Fidalgo Daniel
Consejero
- De Dios Beltran Jesus
- Garcia Lopez Manuel
- Rodriguez Fidalgo Daniel
Presidente
Secretario
- De Dios Beltran Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4309 , F 18, S 8, H AS 7371, I/A 17 (22/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-43-33
Empresa: ASTURIANA DE CARRETILLAS SAL
Consejero Delegado Mancomunado
- De Dios Beltran Jesus
- Garcia Lopez Manuel
- Rodriguez Louzao Jose Antonio
Consejero
- De Dios Beltran Jesus
- Garcia Lopez Manuel
- Rodriguez Louzao Jose Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4309 , F 18, S 8, H AS 7371, I/A 17 (22/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-43-33
Empresa: ASTURIANA DE CARRETILLAS SAL
Consejero Delegado Mancomunado
- De Dios Beltran Jesus
- Garcia Lopez Manuel
- Rodriguez Louzao Jose Antonio
Consejero
- De Dios Beltran Jesus
- Garcia Lopez Manuel
- Rodriguez Louzao Jose Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4309 , F 18, S 8, H AS 7371, I/A 16 (18/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-204-33
Empresa: ASTURIANA DE CARRETILLAS SAL
Consejero Delegado Mancomunado
- De Dios Beltran Jesus
- Garcia Lopez Manuel
- Rodriguez Louzao Jose Antonio
Consejero
- De Dios Beltran Jesus
- Garcia Lopez Manuel
- Rodriguez Louzao Jose Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4309 , F 18, S 8, H AS 7371, I/A 16 (18/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-204-33
Empresa: ASTURIANA DE CARRETILLAS SAL
Consejero Delegado Mancomunado
- De Dios Beltran Jesus
- Garcia Lopez Manuel
- Rodriguez Louzao Jose Antonio
Consejero
- De Dios Beltran Jesus
- Garcia Lopez Manuel
- Rodriguez Louzao Jose Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1473 , F 106, S 8, H AS 7371, I/A 14 (13/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-201-33
Empresa: ASTURIANA DE CARRETILLAS SAL
Liquidador Mancomunado
- De Dios Beltran Jesus
- Garcia Lopez Manuel
- Rodriguez Louzao Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1473 , F 106, S 8, H AS 7371, I/A 14 (13/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-201-33
Empresa: ASTURIANA DE CARRETILLAS SAL
Liquidador Mancomunado
- De Dios Beltran Jesus
- Garcia Lopez Manuel
- Rodriguez Louzao Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1473 , F 105, S 8, H AS 7371, I/A 13 (10/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-113-33
Información de DE DIOS BELTRAN JESUS
Mostramos los datos de DE DIOS BELTRAN JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE DIOS BELTRAN JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos