DE DIEGO ABAD JOSE
Informe ejecutivo de DE DIEGO ABAD JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DE DIEGO ABAD JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SENNIORS HOME CARE SL | Consejero Delegado Solidario | 27/06/2023 | |
SENNIORS HOME CARE SL | Consejero | 27/06/2023 | |
EMPLEADUR SL | Apoderado | 14/06/2017 |
VINCULACIONES DE DE DIEGO ABAD JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE DIEGO ABAD JOSE
Empresa: SENNIORS HOME CARE SL
Consejero Delegado Solidario
- De Diego Abad Jose
- Gomez Estefan Claudia
Consejero
- De Diego Abad Jose
- Gomez Barredo Ricardo
- Gomez Estefan Claudia
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41070 , F 104, S 8, H M 728273, I/A 6 (27/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-125-28
Empresa: SENNIORS HOME CARE SL
Administrador Solidario
- De Diego Abad Jose
- Gomez Estefan Claudia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41070 , F 101, S 8, H M 728273, I/A 3 (30/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-128-28
Empresa: SENNIORS HOME CARE SL
Administrador Solidario
- De Diego Abad Jose
- Gomez Estefan Claudia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41070 , F 99, S 8, H M 728273, I/A 1 (17/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-226-28
Empresa: EMPLEADUR SL
Administrador Unico
Apoderado
- De Diego Abad Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36080 , F 182, S 8, H M 648302, I/A 1 (14/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-118-28
Información de DE DIEGO ABAD JOSE
Mostramos los datos de DE DIEGO ABAD JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE DIEGO ABAD JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos