DE DESEO MOLINA ALEJANDRO NESTOR
Informe ejecutivo de DE DESEO MOLINA ALEJANDRO NESTOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DE DESEO MOLINA ALEJANDRO NESTOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MEJORA CONTINUA SL | Apoderado | 19/06/2018 |
VINCULACIONES DE DE DESEO MOLINA ALEJANDRO NESTOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE DESEO MOLINA ALEJANDRO NESTOR
Empresa: MEJORA CONTINUA SL
Apoderado
- De Deseo Molina Alejandro Nestor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32026 , F 45, S 8, H M 576260, I/A 4 (19/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-122-28
Empresa: MEJORA CONTINUA SL
Administrador Unico
- De Deseo Molina Alejandro Nestor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32026 , F 44, S 8, H M 576260, I/A 3 (09/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-11-28
Empresa: MUEBLES LOMAR DE CAMPELLO SL
Administrador Unico
- De Deseo Molina Alejandro Nestor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2690 , F 82, S 8, H A 78644, I/A 4 (25/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-86-03
Información de DE DESEO MOLINA ALEJANDRO NESTOR
Mostramos los datos de DE DESEO MOLINA ALEJANDRO NESTOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE DESEO MOLINA ALEJANDRO NESTOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos