DE CUENCA Y PRADO LUIS ALBERTO
Informe ejecutivo de DE CUENCA Y PRADO LUIS ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DE CUENCA Y PRADO LUIS ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MUSEO NACIONAL DEL PRADO DIFUSION SME | Consejero | 15/12/2014 | 01/07/2020 |
GRUPO ANAYA SA | Consejero | 07/04/2010 |
VINCULACIONES DE DE CUENCA Y PRADO LUIS ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE CUENCA Y PRADO LUIS ALBERTO
Consejero Delegado
Consejero
- De Cuenca Y Prado Luis Alberto
- Zugaza Miranda Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23578 , F 218, S 8, H M 423094, I/A 21 (01/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-130-28
Empresa: MUSEO NACIONAL DEL PRADO DIFUSION SA
Consejero
- Bonet Correa Antonio
- De Cuenca Y Prado Luis Alberto
- Valcarcel Y Bernardo De Quiros Amelia
- Zugaza Miranda Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23578 , F 79, S 8, H M 423094, I/A 12 (06/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-31-28
Empresa: MUSEO NACIONAL DEL PRADO DIFUSION SA
Consejero Delegado
Consejero
- Bonet Correa Antonio
- Castañe Ortega Jose Maria
- De Cuenca Y Prado Luis Alberto
- Milicua Illarramendi Jose
- Valcarcel Y Bernardo De Quiros Amelia
- Zugaza Miranda Miguel
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23578 , F 78, S 8, H M 423094, I/A 6 (15/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-243-28
Empresa: GRUPO ANAYA SA
Consejero
- De Cuenca Y Prado Luis Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25790 , F 35, S 8, H M 20459, I/A 210 (07/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-73-28
Información de DE CUENCA Y PRADO LUIS ALBERTO
Mostramos los datos de DE CUENCA Y PRADO LUIS ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE CUENCA Y PRADO LUIS ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos