DE CID ANDRES NURIA
Informe ejecutivo de DE CID ANDRES NURIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE DE CID ANDRES NURIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVEI MUNICIPAL DE L'HABITATGE I ACTUACIONS URBANES SA | Vicesecret. | 10/03/2014 | 29/02/2016 |
APARCAMENTS MUNICIPALS DE TARRAGONA SA | Vicesecret. | 19/03/2014 | 29/02/2016 |
EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS PUBLICS DE TARRAGONA SA | Vicesecret. | 20/03/2014 | 29/02/2016 |
EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLUPAMENT ECONOMIC DE TARRAGONA SA | Vicesecret. | 10/03/2014 | 26/02/2016 |
EMPRESA MUNICIPAL DE MITJANS DE COMUNICACIO DE TARRAGONA SA | Vicesecret. | 24/03/2014 | 26/02/2016 |
VINCULACIONES DE DE CID ANDRES NURIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE CID ANDRES NURIA
Vicesecret.
- De Cid Andres Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1899 , F 224, S 8, H T 4897, I/A 72 (29/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-45-43
Vicesecret.
- De Cid Andres Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2789 , F 102, S 8, H T 4769, I/A 63 (29/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-45-43
Vicesecret.
- De Cid Andres Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2897 , F 59, S 8, H T 17142, I/A 50 (29/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-45-43
Vicesecret.
- De Cid Andres Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2797 , F 101, S 8, H T 10567, I/A 49 (26/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-45-43
Vicesecret.
- De Cid Andres Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2746 , F 219, S 8, H T 6390, I/A 52 (26/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-45-43
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
Secretario
Vicesecret.
- De Cid Andres Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2746 , F 13, S 8, H T 6390, I/A 47 (24/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-62-43
Secretario
Vicesecret.
- De Cid Andres Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1899 , F 219, S 8, H T 4897, I/A 65 (20/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-62-43
Secretario
Vicesecret.
- De Cid Andres Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2789 , F 98, S 8, H T 4769, I/A 58 (19/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-59-43
Vicesecret.
- De Cid Andres Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2478 , F 10, S 8, H T 17142, I/A 45 (10/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-55-43
Secretario
Vicesecret.
- De Cid Andres Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2642 , F 95, S 8, H T 10567, I/A 44 (10/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-55-43
Información de DE CID ANDRES NURIA
Mostramos los datos de DE CID ANDRES NURIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE CID ANDRES NURIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos