DE CHAVARRI DE VARGAS FRANCISCO DE BORJA
Informe ejecutivo de DE CHAVARRI DE VARGAS FRANCISCO DE BORJA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DE CHAVARRI DE VARGAS FRANCISCO DE BORJA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DE CHILL 2023 SL | Apoderado Solidario | 21/03/2023 | |
AVIOK KAPITAL SL | Apoderado | 19/01/2018 | |
CHAVARRI 2015 SL | Socio Unico | 07/12/2015 | |
CHAVARRI 2015 SL | Administrador Unico | 07/12/2015 |
VINCULACIONES DE DE CHAVARRI DE VARGAS FRANCISCO DE BORJA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE CHAVARRI DE VARGAS FRANCISCO DE BORJA
Empresa: TATATUIL SL
Administrador Unico
Representante
- De Chavarri De Vargas Francisco De Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43859 , F 148, S 8, H M 773975, I/A 2 (26/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-84-28
Empresa: DE CHILL 2023 SL
Apoderado Solidario
- Alvarez Rodriguez Marcos
- Alvariño Blanes Eduardo
- De Chavarri De Vargas Francisco De Borja
- Viaño Lara Jacobo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44911 , F 63, S 8, H M 790610, I/A 2 (21/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-60-28
Empresa: TATATUIL SL
Administrador Unico
Representante
- De Chavarri De Vargas Francisco De Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43859 , F 146, S 8, H M 773975, I/A 1 (08/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-177-28
Empresa: AVIOK KAPITAL SL
Apoderado
- De Chavarri De Vargas Francisco De Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32761 , F 91, S 8, H M 589682, I/A 3 (19/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-28
Empresa: CHAVARRI 2015 SL
Administrador Unico
- De Chavarri De Vargas Francisco De Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34154 , F 155, S 8, H M 614363, I/A 1 (07/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-239-28
Empresa: CHAVARRI 2015 SL
Socio Único
- De Chavarri De Vargas Francisco De Borja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34154 , F 155, S 8, H M 614363, I/A 1 (07/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-239-28
Información de DE CHAVARRI DE VARGAS FRANCISCO DE BORJA
Mostramos los datos de DE CHAVARRI DE VARGAS FRANCISCO DE BORJA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE CHAVARRI DE VARGAS FRANCISCO DE BORJA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos