DE CEBALLOS ANDRADE JOSE IGNACIO
Informe ejecutivo de DE CEBALLOS ANDRADE JOSE IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DE CEBALLOS ANDRADE JOSE IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVICIOS Y SOLUCIONES MYA INTEGRADAS SL | Administrador Unico | 30/09/2015 | 28/05/2019 |
RAYDA INVERSIONES 2011 SL | Administrador Unico | 07/10/2016 | 17/10/2017 |
VINCULACIONES DE DE CEBALLOS ANDRADE JOSE IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE CEBALLOS ANDRADE JOSE IGNACIO
Administrador Unico
- De Ceballos Andrade Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45002 , F 84, S 8, H B 473889, I/A 6 (28/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-105-08
Empresa: RAYDA INVERSIONES 2011 SL
Administrador Unico
- De Ceballos Andrade Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42795 , F 211, S 8, H B 413201, I/A 4 (17/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-203-08
Empresa: RAYDA INVERSIONES 2011 SL
Administrador Unico
- De Ceballos Andrade Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42795 , F 211, S 8, H B 413201, I/A 3 (07/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-199-08
Empresa: VIAJES MONTBRUN Y ASOCIADOS SL
Administrador Unico
- De Ceballos Andrade Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45002 , F 82, S 8, H B 473889, I/A 1 (30/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-192-08
Información de DE CEBALLOS ANDRADE JOSE IGNACIO
Mostramos los datos de DE CEBALLOS ANDRADE JOSE IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE CEBALLOS ANDRADE JOSE IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos