DE CASTRO RODRIGO MARCO ANTONIO
Informe ejecutivo de DE CASTRO RODRIGO MARCO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DE CASTRO RODRIGO MARCO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FLAVIA AERONAUTICA Y SISTEMAS SL | Apoderado | 16/04/2018 | |
ADC INGENIERIA AEROESPACIAL Y NUEVAS TECNOLOGIAS SL | Apoderado | 07/05/2015 | |
PDC AL ATAQUE SL | Administrador Solidario | 25/04/2011 |
VINCULACIONES DE DE CASTRO RODRIGO MARCO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE CASTRO RODRIGO MARCO ANTONIO
Empresa: ADC SOLUCIONES LOGISTICAS 2016 SL
Liquidador Solidario
- De Castro Rodrigo Alberto
- De Castro Rodrigo Marco Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34751 , F 140, S 8, H M 625042, I/A 2 (11/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-136-28
Empresa: ADC SOLUCIONES LOGISTICAS 2016 SL
Administrador Solidario
- De Castro Rodrigo Alberto
- De Castro Rodrigo Marco Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34751 , F 140, S 8, H M 625042, I/A 2 (11/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-136-28
Empresa: FLAVIA AERONAUTICA Y SISTEMAS SL
Apoderado
- De Castro Rodrigo Marco Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33649 , F 125, S 8, H M 434861, I/A 14 (16/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-79-28
Empresa: ADC SOLUCIONES LOGISTICAS 2016 SL
Administrador Solidario
- De Castro Rodrigo Alberto
- De Castro Rodrigo Marco Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34751 , F 138, S 8, H M 625042, I/A 1 (31/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-107-28
Apoderado
- De Castro Rodrigo Marco Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28527 , F 3, S 8, H M 513576, I/A 3 (07/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-91-28
Empresa: PDC AL ATAQUE SL
Administrador Solidario
- De Castro Rodrigo Alberto
- De Castro Rodrigo Marco Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28786 , F 1, S 8, H M 518294, I/A 1 (25/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-86-28
Información de DE CASTRO RODRIGO MARCO ANTONIO
Mostramos los datos de DE CASTRO RODRIGO MARCO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE CASTRO RODRIGO MARCO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos