DE CASTRO LOPEZ EVA CRUZ
Informe ejecutivo de DE CASTRO LOPEZ EVA CRUZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 16
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DE CASTRO LOPEZ EVA CRUZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GLAXOSMITHKLINE SA | Apoderado | 16/02/2011 | 04/04/2022 |
GLAXOSMITHKLINE SA | Apoderado | 13/10/2010 | 04/04/2022 |
GLAXOSMITHKLINE SA | Apoderado Mancomunado | 18/11/2010 | 04/04/2022 |
GLAXOSMITHKLINE SA | Apoderado | 31/01/2019 | 04/04/2022 |
GLAXOSMITHKLINE SA | Apoderado Mancomunado | 04/04/2022 | |
GLAXOSMITHKLINE SA | Apoderado | 04/04/2022 | |
GLAXOSMITHKLINE SA | Apoderado | 16/08/2016 | 04/04/2022 |
GLAXOSMITHKLINE SA | Apoderado Mancomunado | 14/01/2016 | 04/04/2022 |
GLAXOSMITHKLINE SA | Apoderado Mancomunado | 22/10/2015 | 04/04/2022 |
GLAXOSMITHKLINE SA | Apoderado Mancomunado | 26/02/2009 | 04/04/2022 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE DE CASTRO LOPEZ EVA CRUZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE CASTRO LOPEZ EVA CRUZ
Empresa: GLAXOSMITHKLINE SA
Apoderado Mancomunado
- De Castro Lopez Eva Cruz
- De Castro Lopez Eva Cruz
- De Castro Lopez Eva Cruz
- De Castro Lopez Eva Cruz
- De Castro Lopez Eva Cruz
- De Castro Lopez Eva Cruz
- De Castro Lopez Eva Cruz
- De Castro Lopez Eva Cruz
- Lopez Gil Jose Arturo
- Lopez Gil Jose Arturo
- Velayos Vega Jose Amaro
Apoderado Solidario
Apoderado
- De Castro Lopez Eva Cruz
- De Castro Lopez Eva Cruz
- De Castro Lopez Eva Cruz
- De Castro Lopez Eva Cruz
- De Castro Lopez Eva Cruz
- De Castro Lopez Eva Cruz
- Lopez Gil Jose Arturo
- Lopez Gil Jose Arturo
- Lopez Gil Jose Arturo
- Lopez Gil Jose Arturo
- Lopez Gil Jose Arturo
- Lopez Gil Jose Arturo
- Lopez Gil Jose Arturo
- Velayos Vega Jose Amaro
- Velayos Vega Jose Amaro
- Velayos Vega Jose Amaro
- Velayos Vega Jose Amaro
- Velayos Vega Jose Amaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40361 , F 199, S 8, H M 39705, I/A 274 (04/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-70-28
Empresa: GLAXOSMITHKLINE SA
Apoderado
- Arribas Sastre Maria Carmen
- Biroccio Antonino
- Blanco Luengo Antonio
- Castro Ruiz Maria Del Carmen
- Castro Ruiz Maria Del Carmen
- Castro Ruiz Maria Del Carmen
- Castro Ruiz Maria Del Carmen
- Clemente Tucker Alberto
- De Castro Lopez Eva Cruz
- De Juan Echavarri Guillermo
- De Juan Echavarri Guillermo
- De Juan Echavarri Guillermo
- De Juan Echavarri Guillermo
- Faus Hindersin Ramon Nicolas
- Fernandez De Castro Lopez Luzzatti Mercedes
- Fernandez Delgado Miriam
- Fernandez Gonzalez Cristina
- Ferron Laguia Ana
- Garcia Mendez Maria Elena
- Henriquez De Luna Basagoiti Maria Cristina
- Henriquez De Luna Basagoiti Maria Cristina
- Henriquez De Luna Basagoiti Maria Cristina
- Lopez Gil Jose Arturo
- Lopez Gil Jose Arturo
- Maroño Azuaje Carolina
- Martin Candau Cayetano
- Martin Candau Cayetano
- Martin Candau Cayetano
- Martin Candau Cayetano
- Martinez Casares Olga Maria
- Muñoz Diaz Alfonso
- Muñoz Diaz Alfonso
- Muñoz Diaz Alfonso
- Muñoz Diaz Alfonso
- Ostale Iglesias Sergio
- Palomo Guio Esteban
- Perez Santos Juan Manuel
- Perez Santos Juan Manuel
- Perez Santos Juan Manuel
- Perez Santos Juan Manuel
- Perez Santos Juan Manuel
- Quiles Lara Ignacio
- Ramirez Justo Moises
- Ramirez Justo Moises
- Ramirez Justo Moises
- Valdivielso Cengotita Bengoa Ana
- Valdivieso Cengotita-bengoa Ana
- Vazquez Franco Francisco Javier
- Vazquez Franco Francisco Javier
- Vazquez Franco Francisco Javier
- Velayos Vega Jose Amaro
- Viera Gutierrez Fatima
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36188 , F 131, S 8, H M 39705, I/A 261 (07/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-157-28
Empresa: GLAXOSMITHKLINE SA
Apoderado
- Arribas Sastre Maria Carmen
- Arribas Sastre Maria Carmen
- Biroccio Antonino
- Cajal Merino Rosana Ana
- Cobaleda Avila Silvia
- De Castro Lopez Eva Cruz
- De Juan Echavarri Guillermo
- De Juan Echavarri Guillermo
- Diago Cabezudo Jesus Ignacio
- Dima Lavinia Catalina
- Fernandez De Castro Lopez Luzzatti Mercedes
- Fernandez De Castro Lopez Luzzatti Mercedes
- Ferron Laguia Ana
- Garcia Corbeira Maria Del Pilar
- Garcia Mendez Maria Elena
- Garcia Mendez Maria Elena
- Llano Fernandez Jose Manuel
- Lopez Gil Jose Arturo
- Lopez Gil Jose Arturo
- Maroño Azuaje Carolina
- Maroño Azuaje Carolina
- Martin Candau Cayetano
- Martin Candau Cayetano
- Martinez Casares Olga Maria
- Mel Cadahia Jose Ramon
- Mel Cadahia Jose Ramon
- Muñoz Diaz Alfonso
- Muñoz Diaz Alfonso
- Muñoz Juarez Maria Jose
- Naranjo Selfa Jose Antonio
- Palomo Guio Esteban
- Perez Fernandez Ana Isabel
- Perez Santos Juan Manuel
- Perez Santos Juan Manuel
- Perez Santos Juan Manuel
- Perez Santos Juan Manuel
- Ramirez Justo Moises
- Ramirez Justo Moises
- Valdivieso Cengotita-bengoa Ana
- Valdivieso Cengotita-bengoa Ana
- Villalba Diaz Fernando
- Villalba Diaz Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36188 , F 118, S 8, H M 39705, I/A 252 (31/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-26-28
Empresa: GLAXOSMITHKLINE SA
Apoderado
- Arribas Sastre Maria Carmen
- Braga E Couto Nuno Filipe Chorao
- Colldefors Martinez Jose Miguel
- Colldefors Martinez Jose Miguel
- Colldefors Martinez Jose Miguel
- De Castro Lopez Eva Cruz
- De Juan Echavarri Guillermo
- De Juan Echavarri Guillermo
- Diaz Gomez Maria Elisa
- Diaz Gomez Maria Elisa
- Diaz Gomez Maria Elisa
- Fernandez De Larrea De Tomas Maria De Los Angeles
- Ferre Revuelta Mercedes
- Ferron Laguia Ana
- Gaitan Garza Alejandro
- Gaitan Garza Alejandro
- Gaitan Garza Alejandro
- Garcia Andreolotti Alberto
- Henriquez De Luna Basagoiti Maria Cristina
- Henriquez De Luna Basagoiti Maria Cristina
- Henriquez De Luna Basagoiti Maria Cristina
- Llano Fernandez Jose Manuel
- Lucas Sanchez Maria Jose
- Martinez Casares Olga Maria
- Morales Menendez Eva
- Morales Menendez Eva
- Morales Menendez Eva
- Morales Menendez Eva
- Muñoz Diaz Alfonso
- Muñoz Diaz Alfonso
- Muñoz Diaz Alfonso
- Muñoz Diaz Alfonso
- Palomo Guio Esteban
- Palomo Guio Esteban
- Perez Alvaro Maria Del Val
- Perez Alvaro Maria Del Val
- Perez Dominguez Ana Flora
- Perez Dominguez Ana Flora
- Perez Dominguez Ana Flora
- Perez Escolano Isabel
- Perez Santos Juan Manuel
- Perez Santos Juan Manuel
- Perez Santos Juan Manuel
- Perez Santos Juan Manuel
- Plaza Piñol Victor
- Rios Cortiñas Alicia Cristina
- Sanchez De Puerta Aranda Maria Dolores
- Valdivielso Cengotita Bengoa Ana
- Valdivielso Cengotita Bengoa Ana
- Valdivielso Cengotita Bengoa Ana
- Vazquez Franco Francisco Javier
- Vazquez Franco Francisco Javier
- Vazquez Franco Francisco Javier
- Viera Gutierrez Fatima
- Villalba Diaz Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31280 , F 217, S 8, H M 39705, I/A 231 (16/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-163-28
Empresa: GLAXOSMITHKLINE SA
Apoderado Mancomunado
- Arribas Sastre Maria Carmen
- Braga E Couto Nuno Filipe Chorao
- Colldefors Martinez Jose Miguel
- De Castro Lopez Eva Cruz
- Fernandez De Larrea De Tomas Maria De Los Angeles
- Ferre Revuelta Mercedes
- Ferron Laguia Ana
- Llano Fernandez Jose Manuel
- Martinez Casares Olga Maria
- Morales Menendez Eva
- Muñoz Diaz Alfonso
- Palomo Guio Esteban
- Paris Vicente Gonzalo
- Perez Alvaro Maria Del Val
- Perez Dominguez Ana Flora
- Perez Escolano Isabel
- Perez Santos Juan Manuel
- Plaza Piñol Victor
- Rios Cortiñas Alicia Cristina
- Sanchez De Puerta Aranda Maria Dolores
- Valdivielso Cengotita Bengoa Ana
- Villalba Diaz Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31280 , F 216, S 8, H M 39705, I/A 229 (14/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-15-28
Empresa: GLAXOSMITHKLINE SA
Apoderado Mancomunado
- Arribas Sastre Maria Carmen
- Braga E Couto Nuno Filipe Chorao
- Colldefors Martinez Jose Miguel
- De Castro Lopez Eva Cruz
- Fernandez De Larrea De Tomas Maria De Los Angeles
- Ferre Revuelta Mercedes
- Ferron Laguia Ana
- Garcia Andreolotti Alberto
- Llano Fernandez Jose Manuel
- Martinez Casares Olga Maria
- Morales Menendez Eva
- Palomo Guio Esteban
- Paris Vicente Gonzalo
- Perez Alvaro Maria Delval
- Perez Dominguez Ana Flora
- Perez Escolano Isabel
- Perez Santos Juan Manuel
- Plaza Piñol Victor
- Rios Cortiñas Alicia Cristina
- Sanchez De Puerta Aranda Maria Dolores
- Valdivieso Cengotita-bengoa Ana
- Villalba Diaz Fernando
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31280 , F 215, S 8, H M 39705, I/A 228 (22/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-207-28
Empresa: GLAXOSMITHKLINE SA
Apoderado Mancomunado
- Arribas Sastre Maria Carmen
- Braga E Couto Nuno Filipe Chorao
- Colldefors Martinez Jose Miguel
- De Castro Lopez Eva Cruz
- De Lorenzo Amado Luis
- Fernandez De Larrea De Tomas Maria De Los Angeles
- Ferre Revuelta Mercedes
- Ferron Laguia Ana
- Llano Fernandez Jose Manuel
- Martinez Casares Olga Maria
- Morales Menendez Eva
- Palomo Guio Esteban
- Paris Vicente Gonzalo
- Perez Alvaro Maria Delval
- Perez Dominguez Ana Flora
- Perez Escolano Isabel
- Perez Santos Juan Manuel
- Plaza Piñol Victor
- Rios Cortiñas Alicia Cristina
- Sanchez De Puerta Aranda Maria Dolores
- Valdivielso Cengotita Bengoa Ana
- Villalba Diaz Fernando
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31280 , F 212, S 8, H M 39705, I/A 223 (27/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-103-28
Empresa: GLAXOSMITHKLINE SA
Apoderado Mancomunado
- Arenas Ruiz-tapiador Jose Emilio
- Calvo Alonso Daniel
- Colldefors Martinez Jose Miguel
- De Castro Lopez Eva Cruz
- De Lorenzo Amado Luis
- Fernandez De Larrea De Tomas Maria De Los Angeles
- Jose Manuel Llano Fernandez
- Morales Menendez Eva
- Palomo Guio Esteban
- Paris Vicente Gonzalo
- Perez Alvaro Maria Delval
- Perez Dominguez Ana Flora
- Perez Escolano Isabel
- Perez Santos Juan Manuel
- Plaza Piñol Victor
- Rios Cortiñas Alicia Cristina
- Ruiz Capellan Roberto
- Sanchez De Puerta Aranda Maria Dolores
- Valdivieso Cengotita-bengoa Ana
- Villalba Diaz Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31280 , F 206, S 8, H M 39705, I/A 216 (11/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-156-28
Empresa: GLAXOSMITHKLINE SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Arenas Ruiz-tapiador Jose Emilio
- Calle Marti Isabel
- Calvo Alonso Daniel
- Castellanos Gracia Luis
- Colldefors Martinez Jose Miguel
- De Castro Lopez Eva Cruz
- De Lorenzo Amado Luis
- Hueso Rodriguez Juan Antonio
- Jensen Rene
- Llano Fernandez Jose Manuel
- Mel Cadahia Jose Ramon
- Meseguer Perez Jose
- Messina Marco
- Morejon Bosch Elena
- Ortega Basagoiti Rafael
- Palomo Guio Esteban
- Paris Vicente Gonzalo
- Perez Alvaro Maria Del Val
- Perez Dominguez Ana Flora
- Perez Escolano Isabel
- Perez Santos Juan Manuel
- Plaza Piñol Victor
- Rios Cortiñas Alicia Cristina
- Ruiz Capellan Roberto
- Sanchez De Puerta Aranda Maria Dolores
- Valdivielso Cengotita Bengoa Ana
- Villalba Diaz Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28713 , F 171, S 8, H M 39705, I/A 200 (05/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-50-28
Empresa: GLAXOSMITHKLINE SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Arenas Ruiz-tapiador Jose Emilio
- Calle Marti Isabel
- Calvo Alonso Daniel
- Castellanos Gracia Luis
- Colldefors Martinez Jose Miguel
- De Castro Lopez Eva Cruz
- De Lorenzo Amado Luis
- Hueso Rodriguez Juan Antonio
- Lembo Danilo
- Llano Fernandez Jose Manuel
- Meseguer Perez Jose
- Messina Marco
- Morejon Bosch Elena
- Ortega Basagoiti Rafael
- Palomo Guio Esteban
- Paris Vicente Gonzalo
- Perea Del Pino Ines Maria
- Perez Alvaro Maria Del Val
- Perez Dominguez Ana Flora
- Perez Escolano Isabel
- Perez Santos Juan Manuel
- Plaza Piñol Victor
- Ramos Gaytan Eduardo
- Rio Presa Carmen Maria
- Rios Cortiñas Alicia Cristina
- Ruiz Capellan Roberto
- Sanchez De Puerta Aranda Maria Dolores
- Villalba Diaz Fernando
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28713 , F 158, S 8, H M 39705, I/A 188 (31/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-174-28
VER MAS ACTOS
Información de DE CASTRO LOPEZ EVA CRUZ
Mostramos los datos de DE CASTRO LOPEZ EVA CRUZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE CASTRO LOPEZ EVA CRUZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos