DE CASTELNAU BENJAMIN STEPHANE DENIS MARIE DE CURI
Informe ejecutivo de DE CASTELNAU BENJAMIN STEPHANE DENIS MARIE DE CURI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DE CASTELNAU BENJAMIN STEPHANE DENIS MARIE DE CURI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APROLIS IBERIA SA | Representante | 14/02/2024 |
VINCULACIONES DE DE CASTELNAU BENJAMIN STEPHANE DENIS MARIE DE CURI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE CASTELNAU BENJAMIN STEPHANE DENIS MARIE DE CURI
Empresa: APROLIS IBERIA SA
Administrador Unico
Representante
- De Castelnau Benjamin Stephane Denis Marie De Curi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42681 , F 125, S 8, H M 76442, I/A 121 (14/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-37-28
Empresa: APROLIS IBERIA SA
Consejero
- De Castelnau Benjamin Stephane Denis Marie De Curi
- Ferrand Olivier Laurent Benoit
- Lopez Francos Saenz Ricardo
- Monnoyeur Philippe Marie
- Prats Filgueira David
Presidente
- De Castelnau Benjamin Stephane Denis Marie De Curi
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42681 , F 125, S 8, H M 76442, I/A 121 (14/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-37-28
Empresa: ALFALAND SA
Consejero
- De Castelnau Benjamin Stephane Denis Marie De Curi
- Lopez Francos Saenz Ricardo
- Prats Filgueira David
Presidente
- De Castelnau Benjamin Stephane Denis Marie De Curi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27770 , F 104, S 8, H M 76442, I/A 112 (08/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-134-28
Empresa: ALFALAND SA
Presidente
- De Castelnau Benjamin Stephane Denis Marie De Curi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27770 , F 98, S 8, H M 76442, I/A 104 (25/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-22-28
Empresa: ALFALAND SA
Consejero
- De Castelnau Benjamin Stephane Denis Marie De Curi
- Jauretche Xavier
- Lopez Francos Saenz Ricardo
- Monnoyeur Denis Charles Marie Bernard
- Prats Filgueira David
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27770 , F 91, S 8, H M 76442, I/A 95 (20/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-81-28
Información de DE CASTELNAU BENJAMIN STEPHANE DENIS MARIE DE CURI
Mostramos los datos de DE CASTELNAU BENJAMIN STEPHANE DENIS MARIE DE CURI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE CASTELNAU BENJAMIN STEPHANE DENIS MARIE DE CURI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos