DE CARDENAS MANSFELD MANUEL MARIA
Informe ejecutivo de DE CARDENAS MANSFELD MANUEL MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DE CARDENAS MANSFELD MANUEL MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INADECO OBRAS Y SERVICIOS SL | Administrador Unico | 07/10/2016 |
VINCULACIONES DE DE CARDENAS MANSFELD MANUEL MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE CARDENAS MANSFELD MANUEL MARIA
Empresa: EKEA PROYECTOS SL
Administrador Solidario
- De Cardenas Mansfeld Manuel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6216 , F 131, S 8, H SE110045, I/A 2 (16/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-41
Empresa: INADECO OBRAS Y SERVICIOS SL
Administrador Unico
- De Cardenas Mansfeld Manuel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6262 , F 164, S 8, H SE111225, I/A 1 (07/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-198-41
Empresa: EKEA PROYECTOS SL
Administrador Solidario
- Asuero Orta Mariano
- De Cardenas Mansfeld Manuel Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6216 , F 130, S 8, H SE110045, I/A 1 (28/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-128-41
Información de DE CARDENAS MANSFELD MANUEL MARIA
Mostramos los datos de DE CARDENAS MANSFELD MANUEL MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE CARDENAS MANSFELD MANUEL MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos