DE CACERES CALERO CARLOS
Informe ejecutivo de DE CACERES CALERO CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DE CACERES CALERO CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
K2 AUDIOVISUAL SL | Administrador Unico | 14/03/2023 | |
AUDIOVISUAL MEDIA STAFF SL | Socio Unico | 03/05/2012 | |
AUDIOVISUAL MEDIA STAFF SL | Administrador Unico | 03/05/2012 |
VINCULACIONES DE DE CACERES CALERO CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE CACERES CALERO CARLOS
Empresa: K2 AUDIOVISUAL SL
Administrador Unico
- De Caceres Calero Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48061 , F 130, S 8, H B 571060, I/A 3 (14/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-56-08
Empresa: AVS MEDIA SERVICES 2015 SL
Administrador Mancomunado
- De Caceres Calero Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44837 , F 73, S 8, H B 468975, I/A 2 (04/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-111-08
Empresa: AVS MEDIA SERVICES 2015 SL
Administrador Mancomunado
- De Caceres Calero Carlos
- Galilea Bordas Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44837 , F 72, S 8, H B 468975, I/A 1 (27/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-103-08
Empresa: AUDIOVISUAL MEDIA STAFF SL
Administrador Unico
- De Caceres Calero Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2681 , F 170, S 8, H T 44028, I/A 1 (03/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-90-43
Empresa: AUDIOVISUAL MEDIA STAFF SL
Socio Único
- De Caceres Calero Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2681 , F 170, S 8, H T 44028, I/A 1 (03/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-90-43
Información de DE CACERES CALERO CARLOS
Mostramos los datos de DE CACERES CALERO CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE CACERES CALERO CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos