DE BORJA DE MERGELINA GONZALEZ-ROBATTO FRANCISCO
Informe ejecutivo de DE BORJA DE MERGELINA GONZALEZ-ROBATTO FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DE BORJA DE MERGELINA GONZALEZ-ROBATTO FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ECOLOCURA SL | Administrador Unico | 13/11/2020 | |
TORKA&LONIT SL | Administrador Unico | 23/10/2020 |
VINCULACIONES DE DE BORJA DE MERGELINA GONZALEZ-ROBATTO FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE BORJA DE MERGELINA GONZALEZ-ROBATTO FRANCISCO
Empresa: THRICE CONSULTING SL
Administrador Unico
- De Borja De Mergelina Gonzalez-robatto Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43898 , F 3, S 8, H M 774663, I/A 2 (16/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-223-28
Empresa: THRICE CONSULTING SL
Administrador Unico
- De Borja De Mergelina Gonzalez-robatto Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43898 , F 1, S 8, H M 774663, I/A 1 (01/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-150-28
Empresa: ECOLOCURA SL
Administrador Unico
- De Borja De Mergelina Gonzalez-robatto Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41109 , F 85, S 8, H M 728964, I/A 1 (13/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-224-28
Empresa: TORKA&LONIT SL
Administrador Unico
- De Borja De Mergelina Gonzalez-robatto Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40958 , F 34, S 8, H M 726518, I/A 2 (23/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-211-28
Empresa: CARPATHIAN ANGUS LOGISTICS SL
Apoderado
- De Borja De Mergelina Gonzalez-robatto Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37584 , F 12, S 8, H M 669848, I/A 2 (24/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-189-28
Información de DE BORJA DE MERGELINA GONZALEZ-ROBATTO FRANCISCO
Mostramos los datos de DE BORJA DE MERGELINA GONZALEZ-ROBATTO FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE BORJA DE MERGELINA GONZALEZ-ROBATTO FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos