DE BERRAZUETA FERNANDEZ MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de DE BERRAZUETA FERNANDEZ MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE DE BERRAZUETA FERNANDEZ MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GENERALI EMPLEO NUEVE FP | Miem.Com.Ctr | 23/01/2017 | 14/05/2021 |
PREVISION MUTUA DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TECNICOS | Miem.J.Dir. | 19/08/2009 | 27/01/2021 |
PREVISION MUTUA DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TECNICOS | Tesorero | 12/08/2016 | 27/01/2021 |
EURONA WIRELESS TELECOM SA | Representante | 19/06/2019 | 08/01/2021 |
VINCULACIONES DE DE BERRAZUETA FERNANDEZ MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE BERRAZUETA FERNANDEZ MIGUEL ANGEL
Empresa: GENERALI EMPLEO NUEVE FP
Miem.Com.Ctr
- De Berrazueta Fernandez Miguel Angel
- Lopez Torrens Jose Luis
- Roca Rivera Jose Ramon
Pres.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28078 , F 35, S 8, H M 505965, I/A 17 (14/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-96-28
Empresa: EURONA WIRELESS TELECOM SA
Representante
- De Berrazueta Fernandez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36774 , F 131, S 8, H M 658801, I/A 29 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-9-28
Scrt.J.Dir.
Tesorero
- De Berrazueta Fernandez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34810 , F 151, S 8, H M 87081, I/A 49 (21/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-122-28
Empresa: EURONA WIRELESS TELECOM SA
Presidente
Representante
- De Berrazueta Fernandez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36774 , F 125, S 8, H M 658801, I/A 21 (19/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-120-28
Empresa: GENERALI EMPLEO NUEVE FP
Miem.Com.Ctr
- De Berrazueta Fernandez Miguel Angel
- Herce Herranz Ignacio
- Lopez Torrens Jose Luis
- Otero Nielinger Manuel
- Roca Rivera Jose Ramon
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28078 , F 34, S 8, H M 505965, I/A 13 (22/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-103-28
Empresa: GENERALI EMPLEO NUEVE FP
Miem.Com.Ctr
- De Berrazueta Fernandez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28078 , F 33, S 8, H M 505965, I/A 11 (23/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-21-28
Miem.J.Dir.
Tesorero
- De Berrazueta Fernandez Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18047 , F 108, S 8, H M 87081, I/A 44 (12/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-159-28
Cont.J.Dir.
Miem.J.Dir.
- De Berrazueta Fernandez Miguel Angel
- Sendra Coleto Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18047 , F 108, S 8, H M 87081, I/A 43 (22/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-142-28
Cont.J.Dir.
Miem.J.Dir.
- De Berrazueta Fernandez Miguel Angel
- Sendra Coleto Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18047 , F 104, S 8, H M 87081, I/A 39 (19/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-146-28
Cont.J.Dir.
Miem.J.Dir.
- De Berrazueta Fernandez Miguel Angel
- Sendra Coleto Gloria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18047 , F 99, S 8, H M 87081, I/A 36 (19/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-165-28
Información de DE BERRAZUETA FERNANDEZ MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de DE BERRAZUETA FERNANDEZ MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE BERRAZUETA FERNANDEZ MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos