DE BENITO SANZ JESUS
Informe ejecutivo de DE BENITO SANZ JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE DE BENITO SANZ JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FABRICACION Y APLICACION DE PINTURAS ESPECIALES SA | Apoderado | 10/03/2020 |
VINCULACIONES DE DE BENITO SANZ JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE BENITO SANZ JESUS
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35295 , F 146, S 8, H M 83133, I/A 38 (10/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-53-28
Apoderado
- Arbona Abascal Angel
- Calavia Redondo David
- De Benito Sanz Jesus
- Ortega Cubeiro Adolfo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14481 , F 10, S 8, H M 239523, I/A 9 (06/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-219-28
Consejero
- Arbona Abascal Angel
- Calavia Redondo David
- De Benito Sanz Jesus
- Ortega Cubeiro Adolfo
- Vincent Jean Luc
Presidente
- De Benito Sanz Jesus
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14481 , F 9, S 8, H M 239523, I/A 8 (15/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-15-28
Empresa: SERVICIOS DE ASESORIA VIAL SL
Administrador Solidario
- De Benito Sanz Jesus
- Hernandez Blanco Cecilia Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2535 , F 118, S 8, H M 44272, I/A 3 (10/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-221-28
Empresa: RETROLUX SL
Liquidador
- De Benito Sanz Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4391 , F 184, S 8, H M 72281, I/A 2 (22/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-63-28
Empresa: RETROLUX SL
Administrador Unico
- De Benito Sanz Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4391 , F 184, S 8, H M 72281, I/A 2 (22/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-63-28
Información de DE BENITO SANZ JESUS
Mostramos los datos de DE BENITO SANZ JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE BENITO SANZ JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos