DE BENITO GARCIA CARLOS
Informe ejecutivo de DE BENITO GARCIA CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DE BENITO GARCIA CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
QUIET MARKETING SYSTEMS SL | Administrador Unico | 15/12/2017 | |
RAGA CASTELLO SL | Administrador Solidario | 15/02/2013 |
VINCULACIONES DE DE BENITO GARCIA CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE BENITO GARCIA CARLOS
Empresa: QUIET MARKETING SYSTEMS SL
Administrador Unico
- De Benito Garcia Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9488, L 6770, F 44, S 8, H V 149126, I/A 3 (15/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-242-46
Empresa: QUIET MARKETING SYSTEMS SL
Administrador Solidario
- De Benito Garcia Carlos
- Santos Rojo Rocio Milagros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9488, L 6770, F 44, S 8, H V 149126, I/A 2 (03/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-215-46
Empresa: RAGA CASTELLO SL
Administrador Solidario
- Castello Quinza Noelia
- De Benito Garcia Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9587, L 6869, F 194, S 8, H V 152512, I/A 1 (15/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-37-46
Empresa: QUIET MARKETING SYSTEMS SL
Administrador Solidario
- De Benito Garcia Carlos
- Santos Rojo Rocio Milagros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9488, L 6770, F 44, S 8, H V 149126, I/A 1 (22/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-125-46
Información de DE BENITO GARCIA CARLOS
Mostramos los datos de DE BENITO GARCIA CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE BENITO GARCIA CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos