DE ASIS VIÑALS PINO FRANCISCO
Informe ejecutivo de DE ASIS VIÑALS PINO FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DE ASIS VIÑALS PINO FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BUNGE INVESTMENT IBERICA SL | Apoderado | 22/04/2019 | |
BUNGE INVESTMENT IBERICA SL | Apoderado | 05/03/2018 | |
BUNGE IBERICA SA | Apoderado | 22/03/2012 | 27/02/2018 |
BUNGE IBERICA SA | Apoderado Solidario | 12/02/2013 | 27/02/2018 |
VINCULACIONES DE DE ASIS VIÑALS PINO FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE ASIS VIÑALS PINO FRANCISCO
Empresa: BUNGE INVESTMENT IBERICA SL
Apoderado
- Bertran Sese Gloria
- De Asis Viñals Pino Francisco
- Fernandez Lopez Manuel Jose
- Iriarte Daniel Hugo
- Martin Perez Andres
- Sanchez Valverde Eva
- Torres Caixas Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36409 , F 108, S 8, H M 329143, I/A 13 (22/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-81-28
Empresa: BUNGE INVESTMENT IBERICA SL
Apoderado
- De Asis Viñals Pino Francisco
- Viñals Pino Francisco De Asis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36409 , F 99, S 8, H M 329143, I/A 7 (05/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-51-28
Empresa: BUNGE IBERICA SA
Apoderado Solidario
- De Asis Viñals Pino Francisco
- Viñals Pino Francisco De Asis
Apoderado
- De Asis Viñals Pino Francisco
- Valles Rosich Federico
- Viñals Pino Francisco De Asis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36447 , F 216, S 8, H M 176697, I/A 167 (27/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-46-28
Empresa: BUNGE IBERICA SA
Apoderado Solidario
- De Asis Viñals Pino Francisco
- Garcia Miro Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29772 , F 67, S 8, H M 176697, I/A 136 (12/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-35-28
Empresa: BUNGE IBERICA SA
Apoderado
- Arroyo Hemmerling Mario Dagoberto
- De Asis Viñals Pino Francisco
- Segu Tulla Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25234 , F 223, S 8, H M 176697, I/A 133 (22/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-65-28
Información de DE ASIS VIÑALS PINO FRANCISCO
Mostramos los datos de DE ASIS VIÑALS PINO FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE ASIS VIÑALS PINO FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos