DE ARROLA RODRIGUEZ PORRERO IÑIGO MARIA
Informe ejecutivo de DE ARROLA RODRIGUEZ PORRERO IÑIGO MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE DE ARROLA RODRIGUEZ PORRERO IÑIGO MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUTODESCUENTO SL | Consejero | 16/04/2012 | 05/08/2017 |
ARBAL GESTION SL | Administrador Unico | 20/03/2013 | 23/10/2013 |
AQUECHE MADRID SL | Consejero Delegado Solidario | 21/03/2013 | |
AQUECHE MADRID SL | Presidente | 21/03/2013 | |
AQUECHE MADRID SL | Consejero | 21/03/2013 | |
ARBAL GESTION SL | Administrador Solidario | 20/03/2013 |
VINCULACIONES DE DE ARROLA RODRIGUEZ PORRERO IÑIGO MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE ARROLA RODRIGUEZ PORRERO IÑIGO MARIA
Empresa: AUTODESCUENTO SL
Consejero
- Arrola Albarracin Ignacio
- De Arrola Rodriguez Porrero Iñigo Maria
- De Arrola Ruiz De La Escalera Iñigo Maria
- Encinar Rodriguez Fernando
- Nuño Lopez-coronado Fernando
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29079 , F 42, S 8, H M 334573, I/A 21 (05/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-155-28
Empresa: ARBAL GESTION SL
Administrador Unico
- De Arrola Rodriguez Porrero Iñigo Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15626 , F 52, S 8, H M 263143, I/A 6 (23/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-208-28
Empresa: AQUECHE MADRID SL
Consejero Delegado Solidario
- De Arrola Rodriguez Porrero Iñigo Maria
- Ruiz De La Escalera Perales Ana Maria
Consejero
- De Arrola Rodriguez Porrero Iñigo Maria
- De Arrola Ruiz De La Escalera Maria Arantzazu
- Ruiz De La Escalera Perales Ana Maria
Presidente
- De Arrola Rodriguez Porrero Iñigo Maria
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6021 , F 8, S 8, H M 98459, I/A 7 (21/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-61-28
Empresa: ARBAL GESTION SL
Administrador Unico
- De Arrola Rodriguez Porrero Iñigo Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15626 , F 51, S 8, H M 263143, I/A 4 (20/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-60-28
Empresa: ARBAL GESTION SL
Administrador Solidario
- De Arrola Rodriguez Porrero Iñigo Maria
- Ruiz De La Escalera Perales Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15626 , F 51, S 8, H M 263143, I/A 4 (20/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-60-28
Empresa: AUTODESCUENTO SL
Consejero
- Arrola Albarracin Ignacio
- De Arrola Rodriguez Porrero Iñigo Maria
- De Arrola Ruiz De La Escalera Iñigo Maria
- Fodor Marek
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29079 , F 39, S 8, H M 334573, I/A 15 (16/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-80-28
Empresa: AUTODESCUENTO SL
Consejero
- Arrola Albarracin Ignacio
- De Arrola Rodriguez Porrero Iñigo Maria
- De Arrola Ruiz De La Escalera Iñigo Maria
- Fodor Marek
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29079 , F 39, S 8, H M 334573, I/A 15 (16/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-80-28
Información de DE ARROLA RODRIGUEZ PORRERO IÑIGO MARIA
Mostramos los datos de DE ARROLA RODRIGUEZ PORRERO IÑIGO MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE ARROLA RODRIGUEZ PORRERO IÑIGO MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos