DE AROSTEGUI RODRIGUEZ JOSEP LLUIS
Informe ejecutivo de DE AROSTEGUI RODRIGUEZ JOSEP LLUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DE AROSTEGUI RODRIGUEZ JOSEP LLUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
R. DE AROSTEGUI I ASSOCIATS SLP | Liquidador | 24/04/2024 | 24/04/2024 |
COMESTANY SL | Administrador Unico | 03/02/2017 | 03/01/2024 |
COMESTANY SL | Liquidador | 03/01/2024 | 03/01/2024 |
VINCULACIONES DE DE AROSTEGUI RODRIGUEZ JOSEP LLUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE AROSTEGUI RODRIGUEZ JOSEP LLUIS
Empresa: R. DE AROSTEGUI I ASSOCIATS SLP
Liquidador
- De Arostegui Rodriguez Josep Lluis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1332 , F 80, S 8, H T 15512, I/A 6 (24/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-85-43
Empresa: COMESTANY SL
Liquidador
- De Arostegui Rodriguez Josep Lluis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1936 , F 3, S 8, H T 27946, I/A 3 (03/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-7-43
Empresa: COMESTANY SL
Administrador Unico
- De Arostegui Rodriguez Josep Lluis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1936 , F 3, S 8, H T 27946, I/A 3 (03/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-7-43
Empresa: COMESTANY SL
Administrador Unico
- De Arostegui Rodriguez Josep Lluis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1936 , F 2, S 8, H T 27946, I/A 2 (03/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-29-43
Información de DE AROSTEGUI RODRIGUEZ JOSEP LLUIS
Mostramos los datos de DE AROSTEGUI RODRIGUEZ JOSEP LLUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE AROSTEGUI RODRIGUEZ JOSEP LLUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos