DE ARMIÑAN NOGUERAS FEDERICO GABRIEL
Informe ejecutivo de DE ARMIÑAN NOGUERAS FEDERICO GABRIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DE ARMIÑAN NOGUERAS FEDERICO GABRIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRAMUVITEX SL | Socio Unico | 20/11/2019 | |
GRAMUVITEX SL | Administrador Unico | 20/11/2019 | |
DISCOLTEXSUR SL | Socio Unico | 08/11/2019 | |
DISCOLTEXSUR SL | Administrador Unico | 08/11/2019 |
VINCULACIONES DE DE ARMIÑAN NOGUERAS FEDERICO GABRIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE ARMIÑAN NOGUERAS FEDERICO GABRIEL
Empresa: GRAMUVITEX SL
Administrador Unico
- De Armiñan Nogueras Federico Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1499 , F 139, S 8, H GR 43502, I/A 3 (20/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-228-18
Empresa: GRAMUVITEX SL
Administrador Solidario
- De Armiñan Nogueras Federico Gabriel
- Gonzalez Delgado Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1499 , F 139, S 8, H GR 43502, I/A 3 (20/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-228-18
Empresa: GRAMUVITEX SL
Socio Único
- De Armiñan Nogueras Federico Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1499 , F 139, S 8, H GR 43502, I/A 3 (20/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-228-18
Empresa: DISCOLTEXSUR SL
Administrador Unico
- De Armiñan Nogueras Federico Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1486 , F 164, S 8, H GR 42871, I/A 2 (08/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-220-18
Empresa: DISCOLTEXSUR SL
Administrador Solidario
- De Armiñan Nogueras Federico Gabriel
- Gonzalez Delgado Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1486 , F 164, S 8, H GR 42871, I/A 2 (08/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-220-18
Empresa: DISCOLTEXSUR SL
Socio Único
- De Armiñan Nogueras Federico Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1486 , F 164, S 8, H GR 42871, I/A 2 (08/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-220-18
Empresa: GRAMUVITEX SL
Administrador Solidario
- De Armiñan Nogueras Federico Gabriel
- Gonzalez Delgado Rocio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1499 , F 139, S 8, H GR 43502, I/A 2 (20/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-205-18
Empresa: GRAMUVITEX SL
Administrador Unico
- De Armiñan Nogueras Federico Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1499 , F 139, S 8, H GR 43502, I/A 2 (20/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-205-18
Empresa: GRAMUVITEX SL
Administrador Unico
- De Armiñan Nogueras Federico Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1499 , F 139, S 8, H GR 43502, I/A 1 (01/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-150-18
Empresa: GRAMUVITEX SL
Socio Único
- De Armiñan Nogueras Federico Gabriel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1499 , F 139, S 8, H GR 43502, I/A 1 (01/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-150-18
VER MAS ACTOS
Información de DE ARMIÑAN NOGUERAS FEDERICO GABRIEL
Mostramos los datos de DE ARMIÑAN NOGUERAS FEDERICO GABRIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE ARMIÑAN NOGUERAS FEDERICO GABRIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos