DE ARMAS CASANOVA MAYTE
Informe ejecutivo de DE ARMAS CASANOVA MAYTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DE ARMAS CASANOVA MAYTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOAL 2018 SL | Socio Unico | 19/02/2024 | |
TUREY2024 SL | Administrador Solidario | 09/02/2024 | |
OLIVICA SL | Apoderado | 18/07/2022 | |
SOAL 2018 SL | Administrador Unico | 04/01/2018 |
VINCULACIONES DE DE ARMAS CASANOVA MAYTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE ARMAS CASANOVA MAYTE
Empresa: SOAL 2018 SL
Socio Único
- De Armas Casanova Mayte
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5688, L 4595, F 14, S 8, H MA142942, I/A 2 (19/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-39-29
Empresa: TUREY2024 SL
Administrador Solidario
- De Armas Casanova Mayte
- Rodriguez Casanova Khalil Artura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6455, L 5363, F 45, S 8, H MA179466, I/A 1 (09/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-33-29
Empresa: OLIVICA SL
Apoderado
- De Armas Casanova Mayte
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3995, L 2906, F 157, S 8, H MA 82637, I/A 11 (18/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-141-29
Empresa: OLIVICA SL
Apoderado
- De Armas Casanova Mayte
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3995, L 2906, F 156, S 8, H MA 82637, I/A 8 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-19-29
Empresa: SOAL 2018 SL
Administrador Unico
- De Armas Casanova Mayte
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5688, L 4595, F 13, S 8, H MA142942, I/A 1 (04/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-13-29
Empresa: OLIVICA SL
Apoderado
- De Armas Casanova Mayte
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3995, L 2906, F 156, S 8, H MA 82637, I/A 7 (27/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-154-29
Información de DE ARMAS CASANOVA MAYTE
Mostramos los datos de DE ARMAS CASANOVA MAYTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE ARMAS CASANOVA MAYTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos