DE ARAUJO MENDES JOSE
Informe ejecutivo de DE ARAUJO MENDES JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DE ARAUJO MENDES JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AFORSEC SISTEMAS DE SEGURIDAD SL | Administrador Mancomunado | 02/01/2024 |
VINCULACIONES DE DE ARAUJO MENDES JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE ARAUJO MENDES JOSE
Empresa: AFORSEC SISTEMAS DE SEGURIDAD SL
Administrador Mancomunado
- De Araujo Mendes Jose
- Garcia Cañameras Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3894, L 3894, F 122, S 8, H PO 55306, I/A 5 (02/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-6-36
Empresa: AFORSEC SISTEMAS DE SEGURIDAD SL
Administrador Unico
- De Araujo Mendes Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3894, L 3894, F 122, S 8, H PO 55306, I/A 5 (02/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-6-36
Empresa: AFORSEC SISTEMAS DE SEGURIDAD SL
Administrador Unico
- De Araujo Mendes Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3894, L 3894, F 122, S 8, H PO 55306, I/A 3 (18/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-142-36
Empresa: AFORSEC SISTEMAS DE SEGURIDAD SL
Administrador Solidario
- De Araujo Mendes Jose
- De Castro Vieira Mendes Fernando Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3894, L 3894, F 122, S 8, H PO 55306, I/A 3 (18/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-142-36
Empresa: AFORSEC SISTEMAS DE SEGURIDAD SL
Socio Único
- De Araujo Mendes Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3894, L 3894, F 122, S 8, H PO 55306, I/A 3 (18/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-142-36
Empresa: AFORSEC SISTEMAS DE SEGURIDAD SL
Administrador Solidario
- De Araujo Mendes Jose
- De Castro Vieira Mendes Fernando Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3894, L 3894, F 120, S 8, H PO 55306, I/A 1 (19/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-163-36
Empresa: A4SEC SISTEMAS DE SEGURIDAD SL
Administrador Solidario
- De Araujo Mendes Jose
- De Castro Vieira Mendes Fernando Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3358, L 3358, F 211, S 8, H PO 43670, I/A 2 (13/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-141-36
Información de DE ARAUJO MENDES JOSE
Mostramos los datos de DE ARAUJO MENDES JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE ARAUJO MENDES JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos