DE ANTONIO HERRERA MARIA ISABEL
Informe ejecutivo de DE ANTONIO HERRERA MARIA ISABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DE ANTONIO HERRERA MARIA ISABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TIEMPOREAL ASSISTANCE SL | Administrador Unico | 07/01/2011 | 07/11/2012 |
TIEMPOREAL ASSISTANCE SL | Socio Unico | 07/01/2011 | 14/09/2012 |
VINCULACIONES DE DE ANTONIO HERRERA MARIA ISABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE ANTONIO HERRERA MARIA ISABEL
Empresa: TIEMPOREAL ASSISTANCE SL
Administrador Unico
- De Antonio Herrera Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5318 , F 123, S 8, H SE 88200, I/A 4 (07/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-221-41
Empresa: TIEMPOREAL ASSISTANCE SL
Administrador Unico
- De Antonio Herrera Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5318 , F 119, S 8, H SE 88200, I/A 1 (07/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-17-41
Empresa: TIEMPOREAL ASSISTANCE SL
Socio Único
- De Antonio Herrera Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5318 , F 119, S 8, H SE 88200, I/A 1 (07/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-17-41
Información de DE ANTONIO HERRERA MARIA ISABEL
Mostramos los datos de DE ANTONIO HERRERA MARIA ISABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE ANTONIO HERRERA MARIA ISABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos