DE ANTA DIAZ JESUS
Informe ejecutivo de DE ANTA DIAZ JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DE ANTA DIAZ JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CHOVAES INVERSIONES SL | Apoderado Solidario | 12/02/2020 | |
VALOR RETAIL SL | Apoderado Solidario | 12/02/2020 | |
CHOCOLATES VALOR SA | Apoderado Solidario | 12/02/2020 | |
VIMAROJA SL | Apoderado Solidario | 12/02/2020 | |
CHOCATECA SL | Apoderado | 11/02/2020 |
VINCULACIONES DE DE ANTA DIAZ JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE ANTA DIAZ JESUS
Empresa: VIMAROJA SL
Apoderado Solidario
- De Anta Diaz Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2997 , F 144, S 8, H A 95887, I/A 16 (12/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-35-03
Empresa: CHOCOLATES VALOR SA
Apoderado Solidario
- De Anta Diaz Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2697 , F 217, S 8, H A 4099, I/A 35 (12/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-35-03
Empresa: VALOR RETAIL SL
Apoderado Solidario
- De Anta Diaz Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3712 , F 117, S 8, H A 136360, I/A 4 (12/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-35-03
Empresa: CHOVAES INVERSIONES SL
Apoderado Solidario
- De Anta Diaz Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3313 , F 175, S 8, H A 113623, I/A 5 (12/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-35-03
Empresa: CHOCATECA SL
Apoderado
- De Anta Diaz Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4002 , F 204, S 8, H Z 55665, I/A 7 (11/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-33-50
Empresa: MUSGRAVE ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- De Anta Diaz Jesus
- Garcia Ripoll Francisco
- Lledo Palazon Maria Jose
- Lopez Lopez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3091 , F 13, S 8, H A 40401, I/A 63 (30/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-150-03
Empresa: MUSGRAVE ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
- Coves Torres Jose
- De Anta Diaz Jesus
- De Anta Diaz Jesus
- Garcia Ripoll Francisco
- Lopez Lopez Luis
- Lopez Lopez Luis
Apoderado Solidario
- Coves Torres Jose
- De Anta Diaz Jesus
- Garcia Ripoll Francisco
- Lopez Lopez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3091 , F 12, S 8, H A 40401, I/A 57 (26/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-3-03
Empresa: MUSGRAVE ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- De Anta Diaz Jesus
- Garcia Ripoll Francisco
- Lledo Palazon Maria Jose
- Lopez Lopez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3091 , F 11, S 8, H A 40401, I/A 56 (20/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-121-03
Información de DE ANTA DIAZ JESUS
Mostramos los datos de DE ANTA DIAZ JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE ANTA DIAZ JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos