DE ANDRES CONDE CARMEN
Informe ejecutivo de DE ANDRES CONDE CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DE ANDRES CONDE CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CREATIVIDAD Y TECNOLOGIA SA | Administrador Unico | 15/06/2021 | |
OBRASCON HUARTE LAIN SA | Miem.C.Ret | 24/07/2020 | |
OBRASCON HUARTE LAIN SA | Consejero Independiente | 01/07/2019 |
VINCULACIONES DE DE ANDRES CONDE CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE ANDRES CONDE CARMEN
Empresa: OBRASCON HUARTE LAIN SA
Consejero Independiente
- Calderon Cuadrado Reyes
- Cañedo Arguelles Torrejon Cesar
- De Andres Conde Carmen
Consejero Ejecutivo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35421 , F 168, S 8, H M 11125, I/A 1198 (13/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-137-28
Empresa: CREATIVIDAD Y TECNOLOGIA SA
Administrador Unico
- De Andres Conde Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18262 , F 215, S 8, H M 12309, I/A 52 (15/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-117-28
Empresa: CREATIVIDAD Y TECNOLOGIA SA
Consejero Delegado
- De Andres Conde Carmen
Consejero
- De Andres Conde Carmen
- De La Puente Toral Susana
Presidente
- De Andres Conde Carmen
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18262 , F 215, S 8, H M 12309, I/A 52 (15/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-117-28
Empresa: OBRASCON HUARTE LAIN SA
Miem.C.Ret
- De Andres Conde Carmen
Pres.Com.Ret
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35421 , F 96, S 8, H M 11125, I/A 1119 (24/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-147-28
Empresa: OBRASCON HUARTE LAIN SA
Consejero Independiente
- Calderon Cuadrado Reyes
- Cañedo Arguelles Torrejon Cesar
- De Andres Conde Carmen
Consj.Domini
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35421 , F 83, S 8, H M 11125, I/A 1099 (01/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-128-28
Empresa: OBRASCON HUARTE LAIN SA
Consejero Independiente
- Cañedo Arguelles Torrejon Cesar
- De Andres Conde Carmen
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35421 , F 83, S 8, H M 11125, I/A 1099 (01/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-128-28
Empresa: OBRASCON HUARTE LAIN SA
Consejero Independiente
- Cañedo Arguelles Torrejon Cesar
- De Andres Conde Carmen
Cons.Externo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35421 , F 74, S 8, H M 11125, I/A 1076 (11/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-202-28
Empresa: CREATIVIDAD Y TECNOLOGIA SA
Consejero Delegado
- De Andres Conde Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18262 , F 213, S 8, H M 12309, I/A 46 (15/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-182-28
Empresa: CREATIVIDAD Y TECNOLOGIA SA
Consejero
- Blazquez Gomez Maria Del Mar
- De Andres Conde Carmen
- De La Puente Toral Susana
Presidente
- De Andres Conde Carmen
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18262 , F 213, S 8, H M 12309, I/A 45 (19/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-142-28
Empresa: CREATIVIDAD Y TECNOLOGIA SA
Consejero Delegado
- De Andres Conde Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18262 , F 213, S 8, H M 12309, I/A 45 (19/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-142-28
VER MAS ACTOS
Información de DE ANDRES CONDE CARMEN
Mostramos los datos de DE ANDRES CONDE CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE ANDRES CONDE CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos