DE ANDRES CANDANEDO DANIEL
Informe ejecutivo de DE ANDRES CANDANEDO DANIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DE ANDRES CANDANEDO DANIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INTECNIA CASTILLA SA | Administrador Solidario | 22/12/2008 |
VINCULACIONES DE DE ANDRES CANDANEDO DANIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE ANDRES CANDANEDO DANIEL
Empresa: INTECNIA CASTILLA SA
Administrador Solidario
- De Andres Candanedo Daniel
- Izcara Gomez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1057 , F 222, S 8, H VA 8197, I/A 11 (09/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-34-47
Empresa: INTECNIA CASTILLA SA
Administrador Solidario
- De Andres Candanedo Daniel
- Izcara Gomez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1057 , F 222, S 8, H VA 8197, I/A 9 (15/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-224-47
Empresa: INTECNIA CASTILLA SA
Administrador Solidario
- De Andres Candanedo Daniel
- Izcara Gomez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1057 , F 222, S 8, H VA 8197, I/A 8 (03/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-129-47
Empresa: INTECNIA CASTILLA SA
Administrador Solidario
- De Andres Candanedo Daniel
- Izcara Gomez Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1057 , F 222, S 8, H VA 8197, I/A 7 (22/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-2-47
Información de DE ANDRES CANDANEDO DANIEL
Mostramos los datos de DE ANDRES CANDANEDO DANIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE ANDRES CANDANEDO DANIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos