DE ANDRADE FERREIRA ANTONIO
Informe ejecutivo de DE ANDRADE FERREIRA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DE ANDRADE FERREIRA ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES APOLO 2000 SL | Administrador Solidario | 29/10/2009 |
VINCULACIONES DE DE ANDRADE FERREIRA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE ANDRADE FERREIRA ANTONIO
Empresa: GNC VITAMIN VIGO SL
Administrador Solidario
- Coronado Osorio Alexis Xavier
- De Andrade Ferreira Antonio
- Fonseca Melendez Marines Cristina
- Levy Rosler Meyer Mickel
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27071 , F 148, S 8, H M 487812, I/A 4 (28/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-25-28
Empresa: REPRESENTACIONES VITAMIN GNC SL
Administrador Solidario
- De Andrade Ferreira Antonio
- Levy Rosler Meyer Mickel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3466 , F 218, S 8, H C 49350, I/A 6 (21/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-229-15
Empresa: REPRESENTACIONES VITAMIN GNC SL
Administrador Solidario
- De Andrade Ferreira Antonio
- Levy Rosler Meyer Mickel
- Suarez Dosil Jose Eladio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23685 , F 18, S 8, H M 425031, I/A 4 (22/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-211-28
Empresa: GNC VITAMIN VIGO SL
Administrador Solidario
- De Andrade Ferreira Antonio
- Levy Rosler Meyer Mickel
- Suarez Dosil Jose Eladio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27071 , F 144, S 8, H M 487812, I/A 1 (02/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-217-28
Empresa: REPRESENTACIONES VITAMIN GNC SL
Administrador Solidario
- De Andrade Ferreira Antonio
- Suarez Dosil Jose Eladio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23685 , F 17, S 8, H M 425031, I/A 3 (29/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-215-28
Información de DE ANDRADE FERREIRA ANTONIO
Mostramos los datos de DE ANDRADE FERREIRA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE ANDRADE FERREIRA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos