DE ALOS HUELIN MONTSERRAT
Informe ejecutivo de DE ALOS HUELIN MONTSERRAT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DE ALOS HUELIN MONTSERRAT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FAXITEL SA | Administrador Solidario | 18/01/2013 | 26/11/2015 |
FAXITEL SA | Administrador Unico | 18/01/2013 | |
FAXITEL SA | Administrador Unico | 08/07/2009 | 08/07/2009 |
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE EMPRESA SL | Presidente | 11/03/2009 | |
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE EMPRESA SL | Consejero | 11/03/2009 |
VINCULACIONES DE DE ALOS HUELIN MONTSERRAT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE ALOS HUELIN MONTSERRAT
Empresa: FAXITEL SA
Administrador Solidario
- De Alos Huelin Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25602 , F 30, S 8, H B 91157, I/A 11 (26/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-232-08
Empresa: FAXITEL SA
Administrador Solidario
- De Alos Huelin Montserrat
- Grau De Alos Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25602 , F 29, S 8, H B 91157, I/A 10 (18/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-18-08
Empresa: FAXITEL SA
Administrador Unico
- De Alos Huelin Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25602 , F 29, S 8, H B 91157, I/A 10 (18/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-18-08
Empresa: FAXITEL SA
Administrador Unico
- De Alos Huelin Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25602 , F 29, S 8, H B 91157, I/A 8 N (08/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-140-08
Empresa: FAXITEL SA
Administrador Unico
- De Alos Huelin Montserrat
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25602 , F 29, S 8, H B 91157, I/A 9 (08/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-135-08
Consejero Delegado
Consejero
- Caneda Rodriguez Yolanda
- De Alos Huelin Montserrat
- Grau De Alos Jose Luis
Presidente
- De Alos Huelin Montserrat
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25261 , F 180, S 8, H B 87114, I/A 10 (11/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-57-08
Información de DE ALOS HUELIN MONTSERRAT
Mostramos los datos de DE ALOS HUELIN MONTSERRAT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE ALOS HUELIN MONTSERRAT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos