DE ALCOCER TORRA ALBERTO
Informe ejecutivo de DE ALCOCER TORRA ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE DE ALCOCER TORRA ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARIO OLIVERAS Y COMPAÑIA SA | Administrador Solidario | 04/05/2021 | |
MARIO OLIVERAS Y COMPAÑIA SA | Administrador Solidario | 17/11/2017 | |
COMERCIO Y FINANZAS SL | Administrador Unico | 10/09/2012 | |
MARIO OLIVERAS Y COMPAÑIA SA | Administrador Solidario | 04/02/2011 | |
PARKING CARLOS III SL | Administrador Solidario | 04/02/2011 | |
AGRICOLA Y FORESTAL SAN FRANCISCO SL | Administrador Unico | 26/05/2010 | |
INVERSIONES ALCOTO 2009 SL | Administrador Unico | 13/01/2010 | |
GESTION DE OCIO RURAL SL | Administrador Unico | 10/09/2009 |
VINCULACIONES DE DE ALCOCER TORRA ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE ALCOCER TORRA ALBERTO
Empresa: MARIO OLIVERAS Y COMPAÑIA SA
Administrador Solidario
- De Alcocer Torra Alberto
- Hernandez Nuñez Margarita Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7088 , F 12, S 8, H B 45666, I/A 25 (04/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-88-08
Empresa: COMERCIO Y FINANZAS SL
Administrador Unico
- De Alcocer Torra Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27989 , F 34, S 8, H M 98576, I/A 35 (11/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-239-28
Empresa: MARIO OLIVERAS Y COMPAÑIA SA
Administrador Solidario
- De Alcocer Torra Alberto
- Hernandez Nuñez Margarita Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7088 , F 12, S 8, H B 45666, I/A 23 (17/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-225-08
Empresa: COMERCIO Y FINANZAS SL
Administrador Unico
- De Alcocer Torra Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27989 , F 33, S 8, H M 98576, I/A 33 (10/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-182-28
Empresa: PARKING CARLOS III SL
Administrador Solidario
- De Alcocer Torra Alberto
- Hernandez Nuñez Margarita Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22530 , F 55, S 8, H B 38535, I/A 11 (04/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-33-08
Empresa: MARIO OLIVERAS Y COMPAÑIA SA
Administrador Solidario
- De Alcocer Torra Alberto
- Hernandez Nuñez Margarita Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7088 , F 10, S 8, H B 45666, I/A 19 (04/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-33-08
Empresa: AGRICOLA Y FORESTAL SAN FRANCISCO SL
Administrador Unico
- De Alcocer Torra Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1121 , F 148, S 8, H CA 12546, I/A 3 (26/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-107-11
Empresa: AGRICOLA Y FORESTAL SAN FRANCISCO SL
Administrador Solidario
- Blanco Balin Ramon
- De Alcocer Torra Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1121 , F 148, S 8, H CA 12546, I/A 3 (26/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-107-11
Empresa: INVERSIONES ALCOTO 2009 SL
Administrador Unico
- De Alcocer Torra Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27346 , F 69, S 8, H M 492768, I/A 1 (13/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-15-28
Empresa: INVERSIONES ALCOTO 2009 SL
Socio Único
- De Alcocer Torra Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27346 , F 69, S 8, H M 492768, I/A 1 (13/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-15-28
VER MAS ACTOS
Información de DE ALCOCER TORRA ALBERTO
Mostramos los datos de DE ALCOCER TORRA ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE ALCOCER TORRA ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos