DAZA EXPOSITO RAFAEL
Informe ejecutivo de DAZA EXPOSITO RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE DAZA EXPOSITO RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MOVILIDAD ELECTRICA Y TELECOMUNICACIONES SL | Administrador Unico | 16/11/2021 | |
DAZESPORT G3 PLUS SL | Administrador Unico | 21/10/2020 | |
VIASOL ASESORIA ENERGETICA SL | Administrador Unico | 30/10/2018 |
VINCULACIONES DE DAZA EXPOSITO RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DAZA EXPOSITO RAFAEL
Administrador Unico
- Daza Exposito Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2794 , F 135, S 8, H CO 42502, I/A 2 (16/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-225-14
Empresa: DAZESPORT G3 PLUS SL
Administrador Unico
- Daza Exposito Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2755 , F 31, S 8, H CO 41658, I/A 1 (21/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-211-14
Empresa: VIASOL ASESORIA ENERGETICA SL
Administrador Unico
- Daza Exposito Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2655 , F 201, S 8, H CO 39657, I/A 1 (30/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-216-14
Empresa: FLAMENCO PURO SL
Administrador Unico
- Daza Exposito Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1921 , F 205, S 8, H CO 24390, I/A 2 (25/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-125-14
Información de DAZA EXPOSITO RAFAEL
Mostramos los datos de DAZA EXPOSITO RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DAZA EXPOSITO RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos