DAYAS COLOMER FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de DAYAS COLOMER FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
VINCULACIONES DE DAYAS COLOMER FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DAYAS COLOMER FRANCISCO JAVIER
Empresa: PRODENTA CANARIA SL
Liquidador
- Dayas Colomer Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1366 , F 59, S 8, H GC 9270, I/A 8 (31/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-25-35
Empresa: PRODENTA CANARIA SL
Administrador Solidario
- Dayas Colomer Francisco Javier
- Naveran Eiriz Ignacio Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1366 , F 59, S 8, H GC 9270, I/A 8 (31/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-25-35
Empresa: PRODENTA CANARIA 2 SLP
Administrador Solidario
- Dayas Colomer Francisco Javier
- Naveran Eiriz Ignacio Ramon
- Wood Valdivielso Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2112 , F 97, S 8, H GC 49702, I/A 6 (16/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-245-35
Empresa: PRODENTA CANARIA 2 SLP
Socio Miembr
- Dayas Colomer Francisco Javier
- Naveran Eiriz Ignacio Ramon
- PRODENTA CANARIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2112 , F 97, S 8, H GC 49702, I/A 5 (16/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-245-35
Empresa: MAFIW5 SL
Liquidador
- Dayas Colomer Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2185 , F 38, S 8, H GC 53749, I/A 3 (22/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-210-35
Empresa: MAFIW5 SL
Administrador Solidario
- Dayas Colomer Francisco Javier
- Naveran Eiriz Ignacio Ramon
- Wood Valdivielso Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2185 , F 38, S 8, H GC 53749, I/A 3 (22/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-210-35
Empresa: MAFIW5 SL
Administrador Solidario
- Dayas Colomer Francisco Javier
- Naveran Eiriz Ignacio Ramon
- Wood Valdivielso Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2185 , F 38, S 8, H GC 53749, I/A 2 (17/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-80-35
Empresa: MAFIW5 SL
Administrador Mancomunado
- Dayas Colomer Francisco Javier
- Gonzalez Martinez Maria Del Carmen
- Guedes Rodriguez Ana Raquel
- Naveran Eiriz Ignacio Ramon
- Wood Valdivielso Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2185 , F 38, S 8, H GC 53749, I/A 2 (17/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-80-35
Empresa: MAFIW5 SL
Administrador Mancomunado
- Dayas Colomer Francisco Javier
- Gonzalez Martinez Maria Del Carmen
- Guedes Rodriguez Ana Raquel
- Naveran Eiriz Ignacio Ramon
- Wood Valdivielso Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2185 , F 37, S 8, H GC 53749, I/A 1 (26/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-46-35
Empresa: PRODENTA CANARIA 2 SLP
Administrador Solidario
- Dayas Colomer Francisco Javier
- Naveran Eiriz Ignacio Ramon
- Wood Valdivielso Guillermo
Soc.Prof.
- Dayas Colomer Francisco Javier
- Naveran Eiriz Ignacio Ramon
- Wood Valdivielso Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2112 , F 92, S 8, H GC 49702, I/A 1 (29/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-107-35
Información de DAYAS COLOMER FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de DAYAS COLOMER FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DAYAS COLOMER FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos